变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广州锦绣投资有限公司 | 广东敏粤企业管理有限公司 | 2023-12-29 |
章程备案 | 章程 | 2023-12-29 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广州锦绣投资有限公司1000.000000万 | 广东敏粤企业管理有限公司1000.000000万 | 2023-12-29 |
联络员备案 | 李绍威 | 郭俊毅 | 2022-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李绍威(执行董事,经理);姚楚坚(监事); | 姚楚坚(监事);王振邦(经理,执行董事); | 2022-09-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李绍威 | 王振邦 | 2022-09-15 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 东莞市敏骏房地产开发有限公司 | 东莞市敏骏商务服务有限公司 | 2021-08-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发经营(凭有效资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-08-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市大朗镇水口村银朗南路399号东正商务大厦主楼10A | 广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号2栋1206室 | 2021-08-13 |
章程备案 | 章程 | 2021-08-13 | |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-04-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李绍威,执行董事,经理;谭妹,监事 | 李绍威,执行董事,经理;姚楚坚,监事 | 2019-04-12 |
市场主体类型变更 | 1190 | 1152 | 2019-04-12 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-07-13 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-04-26 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1190 | 2017-04-26 |
章程备案 | 章程 | 2016-10-26 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭炳照 | 李绍威 | 2014-07-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭炳照,执行董事,总经理;谭妹,监事 | 李绍威,执行董事,经理;谭妹,监事 | 2014-07-04 |
更多>>视频联播