变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙民英 | 周碧波 | 2021-10-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2052-07-25 | 无 | 2018-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 温晋伟 | 孙民英 | 2017-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 温晋伟 | 孙民英 | 2017-04-01 |
市场主体类型变更 | 分公司 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) | 2017-02-20 |
更多>>视频联播