变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱闻建 | 范灿红 | 2021-07-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 毛锦泉 | 朱闻建 | 2018-09-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海苏通投资管理有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 上海爱索服饰有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 2016-05-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海翱鸶贸易有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 上海苏通投资管理有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 2016-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海翱鸶贸易有限公司,科倍企业发展(上海)有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 上海翱鸶贸易有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 2015-05-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海翱鸶贸易有限公司,科倍企业发展(上海)有限公司 | 上海翱鸶贸易有限公司,科倍企业发展(上海)有限公司,寿学周,洪腾蛟 | 2014-05-04 |
更多>>视频联播