变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 王佐;吴家山;李钦彰;刘俊铭 | 刘俊铭;王佐;吴家山 | 2017-06-26 |
董事备案 | 罗妙成;林盛昌;郑学军;陈国伟;卢文胜;郑新芝;吴怡;暴福锁;吴俊钦 | 吴怡;陈国伟;郑新芝;罗妙成;郑学军;陈伟;林盛昌;吴俊钦;卢文胜;暴福锁 | 2017-06-26 |
董事备案 | 暴福锁;刘治军;吴怡;吴俊钦;林盛昌;郑学军;郑新芝;卢文胜;陈国伟;罗妙成 | 林盛昌;罗妙成;吴俊钦;暴福锁;郑新芝;郑学军;卢文胜;陈国伟;吴怡 | 2017-06-02 |
法定代表人变更 | 刘治军 | 林盛昌 | 2017-06-02 |
监事备案 | 李钦彰;王佐;刘俊铭 | 刘俊铭;王佐;李钦彰;吴家山 | 2017-06-02 |
董事备案 | 暴福锁;卢文胜;林盛昌;陈国伟;刘治军;黄洪德;林郭文艳;郑学军;罗妙成 | 陈国伟;林盛昌;郑学军;罗妙成;暴福锁;卢文胜;吴俊钦;吴怡;郑新芝;刘治军 | 2017-06-01 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-04-11章程备案 | 2017-06-01 |
经理备案 | 张伟中 | 陈伟 | 2017-06-01 |
投资总额变更 | 77910.288600万人民币 | 172877.0502万人民币 | 2016-11-24 |
注册资本(金)变更 | 77910.288600万人民币 | 172877.050200万人民币 | 2016-11-24 |
监事备案 | 刘俊铭;卢文胜;李钦彰 | 李钦彰;刘俊铭;王佐 | 2016-04-08 |
董事备案 | 陈国伟(独立董事);刘治军;黄洪德(独立董事);林盛昌;邵玉龙;暴福锁(独立董事);罗妙成(独立董事);吴越(独立董事);林郭文艳 | 暴福锁;罗妙成;郑学军;林郭文艳;刘治军;林盛昌;卢文胜;黄洪德;陈国伟 | 2016-04-08 |
董事备案 | 童建炫;黄洪德;薛爱国;许萍;邵玉龙;林盛昌;刘治军;陈国伟;林郭文艳 | 邵玉龙;林郭文艳;林盛昌;陈国伟(独立董事);黄洪德(独立董事);刘治军;暴福锁(独立董事);吴越(独立董事);罗妙成(独立董事) | 2016-02-01 |
监事备案 | 李钦彰;刘俊铭;黄旭晖 | 李钦彰;刘俊铭;卢文胜 | 2016-02-01 |
联络员备案 | 无 | 陈茜 | 2016-01-13 |
增、补、换照 | 无 | 电子营业执照数:1本 | 2016-01-13 |
经理备案 | 江文章 | 张伟中 | 2015-06-19 |
董事备案 | 童建炫;刘治军;薛爱国;林郭文艳;黄克安;刘捷明;李锦华;林盛昌;许萍 | 林盛昌;许萍;刘治军;林郭文艳;薛爱国;童建炫;邵玉龙;陈国伟;黄洪德 | 2015-06-19 |
注册资本(金)变更 | 70049.350600万人民币 | 77910.288600万人民币 | 2015-02-16 |
投资总额变更 | 70049.350600万人民币 | 77910.288600万人民币 | 2015-02-16 |
更多>>视频联播