变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何曙阳、江卫华、文建国、杨意平、何曙阳 | 何曙阳、江卫华、杨意平、何曙阳、吴国洪 | 2020-07-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 文建国 | 吴国洪 | 2020-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨森、江卫华、文建国、杨意平 | 何曙阳、江卫华、文建国、杨意平、何曙阳 | 2020-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林锦珍、李宗辉、李鹏程、张战波、张志勇、侯宝旭 | 杨森、江卫华、文建国、杨意平 | 2019-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张志勇 | 文建国 | 2019-05-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国冶金科工股份有限公司:100%; | 中冶交通建设集团有限公司:100%; | 2018-09-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯宝旭 | 张志勇 | 2014-12-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 侯宝旭;张志勇;张战波;李鹏程;李宗辉;林锦珍; | 侯宝旭;张志勇;张战波;李鹏程;李宗辉;林锦珍; | 2014-12-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 殷学智;张志勇;张战波;李鹏程;李宗辉;林锦珍; | 侯宝旭;张志勇;张战波;李鹏程;李宗辉;林锦珍; | 2014-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 殷学智 | 侯宝旭 | 2014-04-01 |
更多>>视频联播