变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
法定代表人 |
|
|
2014-07-31 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姚志宇* | 董事长 | 2 | 周培芳 | 董事 | 3 | 林航 | 董事 | 4 | 付端禄 | 董事 | 5 | 迟强 | 董事 | 6 | 张齐 | 董事 | 7 | 周培芳 | 总经理 | 8 | 胡京生 | 监事会主席 | 9 | 高俊霞 | 监事 | 10 | 陆明 | 监事 | 11 | 李世明 | 监事 | 12 | 张启 | 监事 | 13 | 肖克 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 陈晓智* | 董事长 | 2 | 周培芳 | 董事 | 3 | 林航 | 董事 | 4 | 迟强 | 董事 | 5 | 付端禄 | 董事 | 6 | 张齐 | 董事 | 7 | 陈晓智* | 经理 | 8 | 胡京生 | 监事会主席 | 9 | 肖克 | 监事 | 10 | 陆明 | 监事 | 11 | 张启 | 监事 | 12 | 高俊霞 | 监事 | 13 | 李世明 | 监事 |
|
2014-07-31 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:71200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中关村发展集团股份有限公司 | 71200 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:71200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中关村发展集团股份有限公司 | 71200 | 法人股东 |
|
2013-11-04 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:70000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 70000 | 事业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:71200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中关村发展集团股份有限公司 | 71200 | 法人股东 |
|
2011-06-20 |
经营范围 |
|
|
2011-05-05 |
企业名称 |
|
|
2010-12-28 |
董事(理事)、经理、监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姚志宇* | 董事长 | 2 | 周培芳 | 董事 | 3 | 林航 | 董事 | 4 | 迟强 | 董事 | 5 | 付端禄 | 董事 | 6 | 张齐 | 董事 | 7 | 周培芳 | 总经理 | 8 | 胡京生 | 监事会主席 | 9 | 高俊霞 | 监事 | 10 | 陆明 | 监事 | 11 | 张启 | 监事 | 12 | 肖克 | 监事 | 13 | 李世明 | 监事 |
|
2010-12-28 |
法定代表人 |
|
|
2010-12-28 |
经营范围 |
|
|
2010-12-28 |
企业类型 |
|
|
2010-12-28 |
注册资本 |
|
|
2010-11-08 |
经营范围 |
|
|
2010-11-08 |
法定代表人 |
|
|
2009-10-19 |