变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱涵 | 何垣霖 | 2021-04-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 北海市北海大道东延线3号和苑B17幢3号 | 北海市海城区北海大道东5号恒大雅苑14幢 | 2021-04-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-04-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈治国 | 朱涵 | 2020-12-08 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-12-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 恒大地产集团南宁有限公司:90%;福达控股集团有限公司:10%; | 恒大地产集团南宁有限公司:100%; | 2020-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马建龙、魏璇、刘昕昳、宋军、李金明、吕桂莲、沈治国、李春阳 | 刘昕昳、朱涵 | 2020-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马建龙,魏璇,刘昕昳,宋军,李金明,吕桂莲,沈治国,蔡雪斌 | 马建龙,魏璇,刘昕昳,宋军,李金明,吕桂莲,沈治国,李春阳 | 2018-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马建龙,赵俊,刘昕昳,宋军,李金明,吕桂莲,沈治国,蔡雪斌 | 马建龙,魏璇,刘昕昳,宋军,李金明,吕桂莲,沈治国,蔡雪斌 | 2018-06-13 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-05-31 |
其他事项备案 | 恒大地产集团南宁有限公司:70%;福达控股集团有限公司:30%; | 恒大地产集团南宁有限公司:90%;福达控股集团有限公司:10%; | 2018-05-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘聪笑 | 沈治国 | 2018-05-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马建龙、王晨旭、赵俊、刘昕昳、宋军、李金明、刘聪笑、吕桂莲 | 马建龙、赵俊、刘昕昳、宋军、李金明、吕桂莲、沈治国、蔡雪斌 | 2018-05-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 恒大地产集团南宁有限公司:51%;桂林福达集团有限公司:49%; | 恒大地产集团南宁有限公司:70%;福达控股集团有限公司:30%; | 2017-08-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-08-04 |
其他事项备案 | 恒大地产集团南宁有限公司:51%;桂林福达集团有限公司:49%; | 恒大地产集团南宁有限公司:70%;福达控股集团有限公司:30%; | 2017-08-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-07-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马建龙、王晨旭、赵俊、刘昕昳、宋军、李金明、钟明、吕桂莲 | 马建龙、王晨旭、赵俊、刘昕昳、宋军、李金明、刘聪笑、吕桂莲 | 2017-07-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钟明 | 刘聪笑 | 2017-07-11 |
更多>>视频联播