变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康玉柱 | 杨二喜 | 2022-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭慧(董事),姜晓鹏(董事),阿民布和(董事),武晓平(董事),闫祝龙(董事),史永峰(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),王峰(董事),薛喜兵(监事),王钧(董事),郝建忠(董事),李星雨(董事),姬广磊(董事) | 郭慧(董事),梁鹏(董事),牛鹏云(董事),张飞(董事),史永峰(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),钱二仁(监事),刘海祥(董事),刘向谢(监事),王培清(董事),张利生(董事,总经理),范旭昶(监事),王峰(董事),薛喜兵(监事),王浩(董事),王钧(董事),李军(董事),郝建忠(董事),姬海军(监事会主席),杨海霞(董事),刘皓(监事),张华(董事),王皓达(董事),李星雨(董事),姬广磊(董事) | 2022-04-29 |
章程修正案备案 | 2022-02-18 | ||
章程修正案备案 | 2022-01-25 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 向矿产资源开发、煤炭加工转换、房地产开发、科技创业、生态旅游文化产业、企业购并、重组、国内贸易投资、投资咨询合作 | 矿产资源勘查;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);以自有资金从事投资活动 | 2021-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊晓波(董事),王耀武(董事),杨洁(董事),郭慧(董事),张国华(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),王峰(董事),薛喜兵(监事),郝建忠(董事),李星雨(董事),陶晔(董事),傅乐(董事) | 郭慧(董事),姜晓鹏(董事),阿民布和(董事),武晓平(董事),闫祝龙(董事),史永峰(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),王峰(董事),薛喜兵(监事),王钧(董事),郝建忠(董事),李星雨(董事),姬广磊(董事) | 2021-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊晓波(董事),王耀武(董事),杨洁(董事),郭慧(董事),张国华(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),李秉福(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),薛喜兵(监事),郝建忠(董事),李星雨(监事),陶晔(董事),傅乐(董事) | 樊晓波(董事),王耀武(董事),杨洁(董事),郭慧(董事),张国华(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),王峰(董事),薛喜兵(监事),郝建忠(董事),李星雨(董事),陶晔(董事),傅乐(董事) | 2021-04-01 |
章程备案 | 2020-12-29 | ||
章程修正案备案 | 2020-12-29 | ||
章程修正案备案 | 2020-09-23 | ||
章程备案 | 2020-09-23 | ||
章程备案 | 2020-04-16 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王培清,赵世光,郝丽琴,郝锐军,康建民,刘二文,刘向谢,马骏,刘铭扬,王欣然,杨海霞,李星雨,张利清,张利生,李军,苏巧荣,郭全利,闫新林,王玉科,丁海宽,段金宝,石亮明,姬海军,康玉柱,王浩,杨军,杨二东,刘旺小,杨枫,杨子恒,刘瑞清,赵光明,袁永刚,高志荣,王峰,杨二喜,马金山,郝建忠,刘皓,李秉福,赵永生,康晓龙,李三智,王继涛,奇晓燕,李利峰,高凤玲,刘波,薛喜兵,范旭昶,马光,丁勇,付二银,鄂尔多斯市裕恒投资有限公司,内蒙古恒东能源集团有限责任公司,东冉投资集团有限责任公司,鄂尔多斯市麟佑商贸有限公司,内蒙古福尔投资有限公司,内蒙古大方投资有限责任公司,内蒙古鼎华实业集团有限公司,内蒙古西蒙集团有限公司,内蒙古万通路桥集团有限责任公司,鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司,鄂尔多斯市力天世纪创业投资有限责任公司,内蒙古生力资源集团有限责任公司,内蒙古励泰投资有限公司,鄂尔多斯市坚基商贸有限公司,准格尔旗浩普电力检修有限责任公司 | 王培清,赵世光,郝丽琴,郝锐军,康建民,刘二文,刘向谢,马骏,刘铭扬,王欣然,杨海霞,李星雨,张利清,张利生,李军,苏巧荣,郭全利,闫新林,王玉科,丁海宽,段金宝,石亮明,姬海军,康玉柱,王浩,杨军,杨二东,刘旺小,杨枫,杨子恒,刘瑞清,赵光明,袁永刚,高志荣,王峰,杨二喜,马金山,郝建忠,刘皓,李秉福,赵永生,康晓龙,李三智,王继涛,奇晓燕,李利峰,高凤玲,刘波,薛喜兵,范旭昶,马光,丁勇,付二银,鄂尔多斯市裕恒投资有限公司,内蒙古恒东能源集团有限责任公司,东冉投资集团有限责任公司,鄂尔多斯市麟佑商贸有限公司,内蒙古福尔投资有限公司,内蒙古大方投资有限责任公司,内蒙古鼎华实业集团有限公司,内蒙古西蒙集团有限公司,内蒙古万通路桥集团有限责任公司,鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司,鄂尔多斯市力天世纪创业投资有限责任公司,内蒙古生力资源集团有限责任公司,内蒙古励泰投资有限公司,鄂尔多斯市坚基商贸有限公司,内蒙古浩普电力检修有限责任公司 | 2020-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 惠群(董事),王耀武(董事),郭慧(董事),左见光(董事),刘宝山(董事),张玉厚(董事),康建民(监事),刘二文(董事长),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),李秉福(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事长,总经理),范旭昶(监事),薛喜兵(监事),杨军(董事),郝建忠(董事),李星雨(监事),杨子南(董事) | 樊晓波(董事),王耀武(董事),杨洁(董事),郭慧(董事),张国华(董事),杨二喜(董事长),康建民(监事),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),李秉福(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事兼总经理),范旭昶(监事),马金山(董事),薛喜兵(监事),郝建忠(董事),李星雨(监事),陶晔(董事),傅乐(董事) | 2019-10-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 惠群(董事),王耀武(董事),郭慧(董事),左见光(董事),刘宝山(董事),张玉厚(董事),白云林(董事),康建民(监事),刘二文(董事长),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),李秉福(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(董事长,总经理),范旭昶(监事),薛喜兵(监事),杨军(董事),郝建忠(董事),李星雨(监事),杨子南(董事) | 惠群(董事),王耀武(董事),郭慧(董事),左见光(董事),刘宝山(董事),张玉厚(董事),康建民(监事),刘二文(董事长),刘海祥(董事),石关印(董事),刘向谢(监事会主席),王培清(董事),张利生(董事),李秉福(董事),王永山(董事),付二银(董事),康玉柱(总经理,董事长),范旭昶(监事),薛喜兵(监事),杨军(董事),郝建忠(董事),李星雨(监事),杨子南(董事) | 2019-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白云林,范旭昶,付二银,郭慧,郝建忠,惠群,康建民,康玉柱,李秉福,李星雨,刘宝山,刘二文,刘海祥,刘向谢,石关印,王培清,王耀武,王永山,薛喜兵,杨军,杨子南,张利生,张玉厚,左见光 | 白云林,范旭昶,付二银,郭慧,郝建忠,惠群,康建民,康玉柱,李秉福,李星雨,刘宝山,刘二文,刘海祥,刘向谢,石关印,王培清,王耀武,王永山,薛喜兵,杨军,杨子南,张利生,张玉厚,左见光 | 2017-08-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘二文 | 康玉柱 | 2017-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白云林,范旭昶,付二银,郝建忠,康建民,康玉柱,李秉福,李星雨,刘二文,刘海祥,刘向谢,石关印,王培清,薛喜兵,杨军,张利生 | 白云林,范旭昶,付二银,郭慧,郝建忠,惠群,康建民,康玉柱,李秉福,李星雨,刘宝山,刘二文,刘海祥,刘向谢,石关印,王培清,王耀武,王永山,薛喜兵,杨军,杨子南,张利生,张玉厚,左见光 | 2016-11-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨二喜 | 刘二文 | 2014-11-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝锐军,康建民,李秉福,刘二文,刘海祥,吕根觅,钱二仁,石关印,石世平,薛培明,杨二喜,赵世光,赵耘 | 白云林,范旭昶,付二银,郝建忠,康建民,康玉柱,李秉福,李星雨,刘二文,刘海祥,刘向谢,石关印,王培清,薛喜兵,杨军,张利生 | 2014-11-17 |
更多>>视频联播