变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈抖 | 郭丽霞 | 2022-07-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 向海龙 | 沈抖 | 2019-12-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市南城区胜和簪花路华凯豪庭办公楼(活力中心)609号 | 东莞市南城区新城鸿福路106号南峰中心3楼301室 | 2012-10-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘计平 | 向海龙 | 2008-12-22 |
更多>>视频联播