变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 钟炳文:56%;张霖军:44%; | 张霖军:100%; | 2021-06-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵林 | 罗亮营 | 2020-09-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟炳文、赵林 | 钟炳文、罗亮营 | 2020-09-10 |
其他事项备案 | 无 | 无 | 2020-09-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 赵林:44%;钟炳文:56%; | 钟炳文:56%;张霖军:44%; | 2020-09-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 钟炳文:46%;赵林:44%;吕怀德:10%; | 赵林:44%;钟炳文:56%; | 2020-05-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕怀德、赵林 | 钟炳文、赵林 | 2020-05-20 |
其他事项备案 | 钟炳文:46%;赵林:44%;吕怀德:10%; | 赵林:44%;钟炳文:56%; | 2020-05-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟炳文、曾晓萍 | 吕怀德、赵林 | 2018-08-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钟炳文 | 赵林 | 2018-08-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 钟炳文:100%; | 钟炳文:46%;吕怀德:10%;赵林:44%; | 2018-08-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟炳文、钟建为 | 钟炳文、曾晓萍 | 2018-02-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 钟建为:95%;钟炳文:5%; | 钟炳文:100%; | 2018-02-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 叶一森;钟建为; | 钟建为;钟炳文; | 2016-05-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 钟建为:95%;叶一森:5%; | 钟建为:95%;钟炳文:5%; | 2016-05-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 叶一森 | 钟炳文 | 2016-05-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、房地产开发信息咨询;树木种植、水产品养殖、仓储(除危险品);玻璃胶的分装、销售,农副土特产品、五金交电、化工产品(除危险品)、普通机械设备、机电产品、建筑材料的购销。 | 房地产开发、房地产开发信息咨询;树木种植、水产品养殖、仓储(除危险品);玻璃胶的分装、销售;五金交电、化工产品(除危险品)、普通机械设备、机电产品、建筑材料的购销。 | 2016-03-29 |
更多>>视频联播