变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许永刚 | 周济雄 | 2019-08-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡伟 | 许永刚 | 2017-04-28 |
市场主体类型变更 | 5810 | 2123 | 2012-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 广东省工商行政管理局 | 2012-01-12 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 温乃粘 | 胡伟 | 2011-04-01 |
更多>>视频联播