变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全* | 董事长 | 2 | 王建伟 | 董事 | 3 | 王海良 | 董事 | 4 | 吴齐中 | 董事 | 5 | 杨瑞荣 | 董事 | 6 | 梁峻彬 | 董事 | 7 | 梁峻彬 | 总经理 | 8 | 邝中 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全* | 董事长 | 2 | 陈重建 | 董事 | 3 | 梁峻彬 | 董事 | 4 | 王海良 | 董事 | 5 | 杨瑞荣 | 董事 | 6 | 吴齐中 | 董事 | 7 | 梁峻彬 | 总经理 | 8 | 邝中 | 监事 |
|
2014-07-02 |
注册资本 |
|
|
2014-02-18 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全* | 董事长 | 2 | 吴齐中 | 董事 | 3 | 王建伟 | 董事 | 4 | 梁峻彬 | 总经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全* | 董事长 | 2 | 王建伟 | 董事 | 3 | 王海良 | 董事 | 4 | 吴齐中 | 董事 | 5 | 杨瑞荣 | 董事 | 6 | 梁峻彬 | 董事 | 7 | 梁峻彬 | 总经理 | 8 | 邝中 | 监事 |
|
2014-02-18 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 1760 | 企业法人 | 2 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 1280 | 企业法人 | 3 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 160 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3764.0(万) | 投资人类型 | 1 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 1760 | 企业法人 | 2 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 1280 | 企业法人 | 3 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 376.47 | 合伙企业 | 4 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 160 | 企业法人 | 5 | 北京崇德弘信创业投资中心(有限合伙) | 94.12 | 合伙企业 | 6 | 国泰君安创新投资有限公司 | 94.12 | 法人股东 |
|
2014-02-18 |
实收资本(金) |
|
|
2014-02-18 |
法定代表人 |
|
|
2014-01-27 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全 | 董事长 | 2 | 王建伟* | 董事 | 3 | 吴齐中 | 董事 | 4 | 王建伟* | 经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全* | 董事长 | 2 | 吴齐中 | 董事 | 3 | 王建伟 | 董事 | 4 | 梁峻彬 | 总经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
2014-01-27 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 1920 | 企业法人 | 2 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 1120 | 企业法人 | 3 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 160 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 1760 | 企业法人 | 2 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 1280 | 企业法人 | 3 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 160 | 企业法人 |
|
2013-12-19 |
经营范围 |
|
|
2013-11-07 |
经营范围 |
|
|
2013-08-27 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 吴齐中 | 董事长 | 2 | 王建伟* | 董事 | 3 | 夏佐全 | 董事 | 4 | 王建伟* | 经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 夏佐全 | 董事长 | 2 | 王建伟* | 董事 | 3 | 吴齐中 | 董事 | 4 | 王建伟* | 经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
2013-06-20 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 吴齐中 | 董事长 | 2 | 夏佐全 | 董事 | 3 | 王建伟* | 董事 | 4 | 王建伟* | 经理 | 5 | 孙英俊 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 吴齐中 | 董事长 | 2 | 王建伟* | 董事 | 3 | 夏佐全 | 董事 | 4 | 王建伟* | 经理 | 5 | 王海良 | 监事 |
|
2013-03-18 |
住所 |
|
|
2012-12-24 |
经营范围 |
|
|
2012-12-24 |
实收资本(金) |
|
|
2012-07-31 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 3000 | 企业法人 | 2 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 100 | 企业法人 | 3 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 100 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3200.0(万) | 投资人类型 | 1 | 深圳市正轩资产管理有限公司 | 1920 | 企业法人 | 2 | 传世奥美基因科技(北京)有限公司 | 1120 | 企业法人 | 3 | 深圳市成长之路投资顾问有限公司 | 160 | 企业法人 |
|
2012-07-31 |