变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 裴雷 | 马巍 | 2021-06-16 |
法定代表人变更 | 王翠峰 | 裴雷 | 2021-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王翠峰 | 裴雷 | 2021-06-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王翠峰; | 裴雷; | 2021-06-16 |
章程备案 | 无 | 2021-06-16执行董事、经理、监事、章程备案 | 2021-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜阳阳 | 裴雷 | 2020-08-12 |
章程备案 | 无 | 2020-08-12监事备案 | 2020-08-12 |
地址变更 | 新乐市礼堂北街北空南侧 | 新乐市黄家庄北侧信达印刷厂东侧南2户 | 2017-10-20 |
经营范围变更 | 房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发与经营;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-10-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张国立 | 杜阳阳 | 2016-12-23 |
联络员备案 | 陈彦芬***备案手机:1823315888 | 陈彦芬***备案手机:*** | 2016-12-23 |
投资人(股权)变更 | 张国立;张占明;孙志永; | 王翠峰; | 2016-12-23 |
其他事项备案 | 张国立出资300万人民币;张占明出资300万人民币;孙志永出资400万人民币; | 王翠峰出资1000万人民币; | 2016-12-23 |
法定代表人变更 | 张占明 | 王翠峰 | 2016-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张占明 | 王翠峰 | 2016-12-23 |
出资日期变更 | 张国立;张占明;孙志永; | 王翠峰; | 2016-12-23 |
出资方式变更 | 张国立货币300万人民币;张占明货币300万;孙志永货币400万人民币; | 王翠峰货币1000万人民币; | 2016-12-23 |
法定代表人变更 | 孙志永 | 张占明 | 2014-10-15 |
投资人(股权)变更 | 张国立;孙志永; | 张国立;张占明;孙志永; | 2014-10-15 |
更多>>视频联播