变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2640.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 尹恒 | 800 | 自然人股东 | 3 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 4 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 5 | 庞黎红 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2320.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 尹恒 | 800 | 自然人股东 |
|
2014-08-25 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 尹恒* | 执行董事 | 2 | 尹恒* | 经理 | 3 | 庞黎红 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 尹恒* | 执行董事 | 2 | 尹恒* | 经理 | 3 | 信剑铭 | 监事 |
|
2014-08-25 |
法定代表人 |
|
|
2014-06-03 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 信剑铭* | 执行董事 | 2 | 信剑铭* | 经理 | 3 | 魏帆 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 尹恒* | 执行董事 | 2 | 尹恒* | 经理 | 3 | 庞黎红 | 监事 |
|
2014-06-03 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2800.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 尹恒 | 800 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 | 5 | 李德广 | 160 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2640.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 尹恒 | 800 | 自然人股东 | 3 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 4 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 5 | 庞黎红 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-06-03 |
经营范围 |
|
|
2014-06-03 |
注册资本 |
|
|
2013-12-25 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资额,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2800.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 尹恒 | 800 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 | 5 | 李德广 | 160 | 自然人股东 |
|
2013-12-25 |
经营范围 |
|
|
2013-12-25 |
实收资本(金) |
|
|
2013-12-25 |
住所 |
|
|
2013-08-07 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 信剑铭* | 执行董事 | 2 | 信剑铭* | 经理 | 3 | 魏帆 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 信剑铭* | 执行董事 | 2 | 信剑铭* | 经理 | 3 | 魏帆 | 监事 |
|
2012-07-11 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
2012-07-11 |
实收资本(金) |
|
|
2012-07-11 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
2012-06-05 |
实收资本(金) |
|
|
2012-06-05 |
实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 信剑铭 | 1520 | 自然人股东 | 2 | 李德广 | 160 | 自然人股东 | 3 | 王淑玉 | 160 | 自然人股东 | 4 | 魏帆 | 160 | 自然人股东 |
|
2012-03-07 |
实收资本(金) |
|
|
2012-03-07 |
实收资本(金) |
|
|
2011-11-15 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 信剑铭* | 执行董事 | 2 | 信剑铭* | 经理 | 3 | 魏帆 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 信剑铭* | 执行董事 | 2 | 信剑铭* | 经理 | 3 | 魏帆 | 监事 |
|
2011-11-15 |