变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2015-02-02 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 465.92 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 5 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 宁波鼎晟天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 法人股东 | 7 | 程晓恒 | 6.82 | 自然人股东 | 8 | 张旭东 | 6.82 | 自然人股东 | 9 | 张春晖 | 6.82 | 自然人股东 | 10 | 陈戈 | 6.82 | 自然人股东 | 11 | 张有待 | 6.82 | 自然人股东 | 12 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 13 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 | 14 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 15 | 宁波镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 0 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 465.92 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 5 | 宁波鼎晟天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 法人股东 | 6 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 7 | 张春晖 | 6.82 | 自然人股东 | 8 | 张旭东 | 6.82 | 自然人股东 | 9 | 程晓恒 | 6.82 | 自然人股东 | 10 | 陈戈 | 6.82 | 自然人股东 | 11 | 张有待 | 6.82 | 自然人股东 | 12 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 13 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 14 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 | 15 | 宁波镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 0 | 法人股东 | 16 | 金鹏 | 0 | 自然人股东 |
|
2015-02-02 |
注册资本 |
|
|
2014-12-15 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 465.92 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 5 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 7 | 张春晖 | 6.82 | 自然人股东 | 8 | 程晓恒 | 6.82 | 自然人股东 | 9 | 张旭东 | 6.82 | 自然人股东 | 10 | 陈戈 | 6.82 | 自然人股东 | 11 | 张有待 | 6.82 | 自然人股东 | 12 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 13 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 14 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 465.92 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 5 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 宁波鼎晟天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 法人股东 | 7 | 程晓恒 | 6.82 | 自然人股东 | 8 | 张旭东 | 6.82 | 自然人股东 | 9 | 张春晖 | 6.82 | 自然人股东 | 10 | 陈戈 | 6.82 | 自然人股东 | 11 | 张有待 | 6.82 | 自然人股东 | 12 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 13 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 | 14 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 15 | 宁波镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 0 | 法人股东 |
|
2014-12-15 |
经营范围 |
|
|
2013-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 陈岩* | 执行董事 | 2 | 陈岩* | 经理 | 3 | 赵波 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 陈岩* | 董事长 | 2 | 顾浩 | 董事 | 3 | 王利杰 | 董事 | 4 | 郑刚 | 董事 | 5 | 陈戈 | 董事 | 6 | 陈岩* | 经理 | 7 | 程晓恒 | 监事 |
|
2013-10-14 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 5 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 7 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 8 | 张有待 | 5 | 自然人股东 | 9 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 10 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 465.92 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 5 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 7 | 张春晖 | 6.82 | 自然人股东 | 8 | 程晓恒 | 6.82 | 自然人股东 | 9 | 张旭东 | 6.82 | 自然人股东 | 10 | 陈戈 | 6.82 | 自然人股东 | 11 | 张有待 | 6.82 | 自然人股东 | 12 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 13 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 14 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
2013-10-14 |
注册资本 |
|
|
2013-04-15 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:613.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 3 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 4 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 5 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 7 | 张有待 | 5 | 自然人股东 | 8 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 9 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:681.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 上海紫辉投资管理有限公司 | 68.17 | 法人股东 | 3 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 4 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 5 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 7 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 8 | 张有待 | 5 | 自然人股东 | 9 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 10 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
2013-04-15 |
实收资本(金) |
|
|
2013-04-15 |
注册资本 |
|
|
2013-02-06 |
认缴的出资额,投资人,认缴的出资时间,认缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资方式,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 张有待 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:613.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 上海镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 64.42 | 合伙企业 | 3 | 宁波鼎晟天成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.27 | 合伙企业 | 4 | 闫志峰 | 12.27 | 自然人股东 | 5 | 顾浩 | 12.27 | 自然人股东 | 6 | 黄海毅 | 6.14 | 自然人股东 | 7 | 张有待 | 5 | 自然人股东 | 8 | 王迪鹏 | 3.07 | 自然人股东 | 9 | 刘晓光 | 3.07 | 自然人股东 |
|
2013-02-06 |
实收资本(金) |
|
|
2013-02-06 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 赵波 | 300 | 自然人股东 | 2 | 陈岩 | 150 | 自然人股东 | 3 | 张有待 | 50 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈岩 | 495 | 自然人股东 | 2 | 张有待 | 5 | 自然人股东 |
|
2012-12-14 |
经营范围 |
|
|
2011-01-12 |