变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈高潮、覃铭、魏建舟、孙忠春、杜传利、胡建、孟兆胜、张涛、卢国纲、李明、陈勇、景柱 | 陈高潮、覃铭、魏建舟、孙忠春、胡建、张涛、卢国纲、李明、陈勇、景柱、张湧、林进挺 | 2021-07-21 |
章程备案 | 无 | 章程备案 | 2021-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈高潮、覃铭、魏建舟、孙忠春、杜传利、胡建、孟兆胜、肖丹、卢国纲、李明、陈勇、景柱 | 陈高潮、覃铭、魏建舟、孙忠春、杜传利、胡建、孟兆胜、张涛、卢国纲、李明、陈勇、景柱 | 2021-07-15 |
章程备案 | 无 | 章程备案 | 2019-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 覃铭、魏建舟、胡建、蔡海雄、孙忠春、杜传利、王鸿儒、孟兆胜、肖丹、卢国纲、张会文、李明 | 陈高潮、覃铭、魏建舟、孙忠春、杜传利、胡建、孟兆胜、肖丹、卢国纲、李明、陈勇、景柱 | 2019-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 文智雄,监事;秦全权,董事长;孙忠春,董事;秦全权,总经理;胡群,董事;赵树华,董事;王鸿儒,监事长;贾绍华,独立董事;胡建,监事;邱宗勋,董事;孟兆胜,独立董事;杜传利,独立董事 | 文智雄,监事;秦全权,董事长;胡群,董事;孙忠春,董事;赵树华,董事;王鸿儒,监事长;贾绍华,独立董事;胡建,监事;邱宗勋,董事;孟兆胜,独立董事;杜传利,独立董事;孙忠春,总经理 | 2016-04-07 |
更多>>视频联播