变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2021-09-17 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 485962.4276 | 495681.676200 | 2021-09-17 |
章程备案 | 2020-10-30 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 474109.6855 | 485962.427600 | 2020-10-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 462546.0346 | 474109.685500 | 2019-12-20 |
章程备案 | 2019-12-20 | ||
章程备案 | 2019-01-28 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 乔志敏(董事)、吴伟民(监事)、郭宪洪(监事)、张波(董事)、李剑(董事)、徐志启(董事)、熊伟(监事)、胡学志(董事)、付金元(董事)、游静芝(监事)、吴少新(董事)、王忠平(监事)、汪正兰(董事)、刘雪萍(董事)、徐小建(董事长)、王宏玲(副董事长)、杨代华(董事)、张向红(董事)、杜兆娟(监事)、赵战辉(董事)、汤东林(董事) | 乔志敏(董事)、吴伟民(监事)、郭宪洪(监事)、张波(董事)、李剑(董事)、徐志启(董事)、熊伟(监事)、胡学志(董事)、付金元(董事)、游静芝(监事)、吴少新(董事)、王忠平(监事)、刘聪(董事)、刘雪萍(董事)、徐小建(董事长)、王宏玲(副董事长)、杨代华(董事)、张向红(董事)、杜兆娟(监事)、赵战辉(董事)、汤东林(董事)、尹业新(董事) | 2019-01-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 451264.424 | 462546.034600 | 2019-01-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 438120.8 | 451264.424000 | 2017-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);郭宪洪(监事会主席);徐志启(董事);熊伟(监事);杨振杰(董事);胡学志(董事);付金元(董事);游静芝(监事);吴少新(董事);王忠平(监事);汪正兰(董事);李剑(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事长);王宏玲(副董事长);杨代华(董事);张向红(董事);杜兆娟(监事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);郭宪洪(监事会主席);徐志启(董事);熊伟(监事);胡学志(董事);付金元(董事);游静芝(监事);吴少新(董事);王忠平(监事);汪正兰(董事);张波(董事);李剑(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事长);王宏玲(副董事长);杨代华(董事);张向红(董事);杜兆娟(监事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 2016-06-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 425360 | 438120.8 | 2016-06-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(有效期与许可证件核定的期限一致)。 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。基金销售业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);邱凯华(董事);刘必金(董事长);郭宪洪(监事会主席);徐志启(董事);熊伟(监事);胡学志(董事);付金元(董事);游静芝(监事);吴少新(董事);王忠平(监事);汪正兰(董事);李剑(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事);张向红(董事);张放(董事);杜兆娟(监事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);郭宪洪(监事会主席);徐志启(董事);熊伟(监事);杨振杰(董事);胡学志(董事);付金元(董事);游静芝(监事);吴少新(董事);王忠平(监事);汪正兰(董事);李剑(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事长);王宏玲(副董事长);杨代华(董事);张向红(董事);杜兆娟(监事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 2016-04-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘必金 | 徐小建 | 2016-04-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 409000 | 425360 | 2015-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);刘必金(董事长);郭宪洪(监事会主席);熊先胜(董事);谌赞雄(经理);熊伟(监事);胡学志(董事);宋怀汉(监事);付金元(董事);游静芝(监事);陆华田(监事);周昌华(董事);柳锦强(董事);汪正兰(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事);王华斌(监事);张向红(董事);张放(董事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 乔志敏(董事);吴伟民(监事);邱凯华(董事);刘必金(董事长);郭宪洪(监事会主席);徐志启(董事);熊伟(监事);胡学志(董事);付金元(董事);游静芝(监事);吴少新(董事);王忠平(监事);汪正兰(董事);李剑(董事);刘雪萍(董事);徐小建(董事);张向红(董事);张放(董事);杜兆娟(监事);赵战辉(董事);汤东林(董事); | 2015-08-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 400000 | 409000 | 2014-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:320520195604064313姓名:吴伟民职务:监事;证件号码:420102195302221415姓名:刘必金职务:董事长;证件号码:420102195410213340姓名:郭宪洪职务:监事会主席;证件号码:420102196301190850姓名:熊先胜职务:董事;证件号码:420102196302030373姓名:谌赞雄职务:董事/经理;证件号码:420102197003093133姓名:熊伟职务:监事;证件号码:420103196207051439姓名:胡秋元职务:董事;证件号码:420104195211204719姓名:汪大权职务:;证件号码:420104196303233335姓名:胡学志职务:董事;证件号码:420104198412194717姓名:汪振江职务:;证件号码:420105195111090810姓名:宋怀汉职务:监事;证件号码:420105196311271274姓名:付金元职务:董事;证件号码:420106195309264907姓名:游静芝职务:监事;证件号码:420106195607194054姓名:陆华田职务:监事;证件号码:420106195608262055姓名:吴少新职务:董事;证件号码:420106196110271215姓名:周昌华职务:董事;证件号码:420106196306131230姓名:柳锦强职务:董事;证件号码:420107196411143723姓名:刘雪萍职务:董事;证件号码:420111196209224014姓名:徐小建职务:董事;证件号码:420111196309161313姓名:王华斌职务:监事;证件号码:420123196603063728姓名:吴春霞职务:董事;证件号码:42232319770830074X姓名:艾娇职务:董事; | 证件号码:110102195205180030姓名:乔志敏职务:董事;证件号码:320520195604064313姓名:吴伟民职务:监事;证件号码:420102195302221415姓名:刘必金职务:董事长;证件号码:420102195410213340姓名:郭宪洪职务:监事会主席;证件号码:420102196301190850姓名:熊先胜职务:董事;证件号码:420102196302030373姓名:谌赞雄职务:经理;证件号码:420102197003093133姓名:熊伟职务:监事;证件号码:420104196303233335姓名:胡学志职务:董事;证件号码:420105195111090810姓名:宋怀汉职务:监事;证件号码:420105196311271274姓名:付金元职务:董事;证件号码:420106195309264907姓名:游静芝职务:监事;证件号码:420106195607194054姓名:陆华田职务:监事;证件号码:420106196110271215姓名:周昌华职务:董事;证件号码:420106196306131230姓名:柳锦强职务:董事;证件号码:420106196407194062姓名:汪正兰职务:董事;证件号码:420107196411143723姓名:刘雪萍职务:董事;证件号码:420111196209224014姓名:徐小建职务:董事;证件号码:420111196309161313姓名:王华斌职务:监事;证 | 2014-09-03 |
更多>>视频联播