变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-11-19 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 薛国巍* | 执行董事 | 2 | 薛国巍* | 经理 | 3 | 王锐声 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 薛国巍* | 执行董事 | 2 | 薛国巍* | 经理 | 3 | 王锐声 | 监事 |
|
2014-11-19 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.19 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 | 6 | 王秀娟 | 0.06 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.19 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 王秀娟 | 0.06 | 自然人股东 |
|
2014-03-13 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资额,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.25 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.19 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 | 6 | 王秀娟 | 0.06 | 自然人股东 |
|
2013-10-17 |
经营范围 |
|
|
2013-09-03 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.1 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 耿忠勇 | 0.15 | 自然人股东 | 6 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.25 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 |
|
2013-07-29 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.85 | 自然人股东 | 2 | 王锐声 | 0.15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 薛国巍 | 2.1 | 自然人股东 | 2 | 张月会 | 0.3 | 自然人股东 | 3 | 李桂兵 | 0.15 | 自然人股东 | 4 | 徐瑾 | 0.15 | 自然人股东 | 5 | 耿忠勇 | 0.15 | 自然人股东 | 6 | 黄家华 | 0.15 | 自然人股东 |
|
2012-06-26 |