变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-10-12 | 长期 | 2021-06-17 |
章程备案 | 2021-06-17 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市江汉区沿江大道69号 | 武汉市汉阳区四新北路111号绿地?国博广场2号楼28层 | 2020-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡辉 | 石加军 | 2020-06-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡辉(执行董事兼总经理)、杨奇兵(监事) | 石加军(执行董事兼总经理)、杨奇兵(监事) | 2020-06-28 |
章程备案 | 2020-06-28 | ||
其他事项备案 | 深圳长航滚装物流有限公司:100%; | 深圳招商滚装运输有限公司:100%; | 2019-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳长航滚装物流有限公司:100%; | 深圳招商滚装运输有限公司:100%; | 2019-12-23 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 长航武汉汽车物流有限公司 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 2019-12-23 |
章程备案 | 2019-12-23 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 付学胜 | 蔡辉 | 2018-01-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张爱国(执行董事)、杨奇兵(监事)、付学胜(总经理) | 蔡辉(执行董事兼总经理)、杨奇兵(监事) | 2018-01-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付学胜(总经理)、高汉春(监事)、王人地(执行董事)、吴雪侠(监事) | 张爱国(执行董事)、杨奇兵(监事)、付学胜(总经理) | 2017-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张爱国 | 付学胜 | 2017-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高汉春(监事)、王人地(执行董事)、吴雪侠(监事)、张爱国(经理) | 付学胜(总经理)、高汉春(监事)、王人地(执行董事)、吴雪侠(监事) | 2017-06-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王人地 | 张爱国 | 2016-01-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 长江上中下游干线及其支流省际普通货船运输、普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);水运货物代理业务、货运代理及仓储服务(国家有专项规定除外);汽车零配件销售。 | 长江上中下游干线及其支流省际普通货船运输、普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);水运货物代理业务、货运代理及仓储服务(国家有专项规定除外);汽车零配件销售;有形动产租赁;承接计算机信息系统集成,技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;销售计算机软件及外围设备、通信设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-08-20 |
更多>>视频联播