变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 2014-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事(理事)、经理、监事 |
|
|
2014-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2013-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认缴的出资额,实缴的出资额 |
|
|
2013-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(金) | 2013-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 2011-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 2011-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事(理事)、经理、监事 |
|
|
2011-06-08 |
更多>>视频联播