变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2013-10-31 |
实收资本(金) |
|
|
2013-10-31 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 海南嘉华控股有限公司 | 1000 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 海南嘉华控股有限公司 | 3500 | 法人股东 |
|
2013-10-31 |
法定代表人 |
|
|
2013-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 万奇星* | 执行董事 | 2 | 万奇星* | 经理 | 3 | 韩银燕 | 监事 | 4 | 韩银燕 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘学铭* | 执行董事 | 2 | 万奇星 | 经理 | 3 | 甄郁军 | 监事 |
|
2013-01-16 |
法定代表人 |
|
|
2012-05-30 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘琰* | 执行董事 | 2 | 刘琰* | 经理 | 3 | 韩银燕 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 万奇星* | 执行董事 | 2 | 万奇星* | 经理 | 3 | 韩银燕 | 监事 | 4 | 韩银燕 | 监事 |
|
2012-05-30 |
经营范围 |
|
|
2012-05-30 |
法定代表人 |
|
|
2010-08-25 |
营业期限 |
|
|
2010-08-25 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 陆靖* | 执行董事 | 2 | 陆靖* | 总经理 | 3 | 韩银燕 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘琰* | 执行董事 | 2 | 刘琰* | 经理 | 3 | 韩银燕 | 监事 |
|
2010-08-25 |