变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
住所 |
|
|
2014-09-12 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1063.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 百达永信(北京)投资有限公司 | 466.7 | 法人股东 | 3 | 李静滨 | 53.19 | 自然人股东 | 4 | 王狄 | 10.64 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 百达永信(北京)投资有限公司 | 466.7 | 法人股东 |
|
2014-06-20 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1063.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 孙可加 | 466.7 | 自然人股东 | 3 | 李静滨 | 53.19 | 自然人股东 | 4 | 王狄 | 10.64 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1063.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 百达永信(北京)投资有限公司 | 466.7 | 法人股东 | 3 | 李静滨 | 53.19 | 自然人股东 | 4 | 王狄 | 10.64 | 自然人股东 |
|
2013-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 孙可加 | 董事长 | 2 | 张琦 | 董事 | 3 | 彭聪* | 董事 | 4 | 彭聪* | 经理 | 5 | 吴石磊 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 彭聪* | 董事长 | 2 | 李静滨 | 董事 | 3 | 斯璐 | 董事 | 4 | 彭聪* | 经理 | 5 | 张剑 | 监事 |
|
2013-12-19 |
注册资本 |
|
|
2011-08-19 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 孙可加 | 466.7 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1063.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 孙可加 | 466.7 | 自然人股东 | 3 | 李静滨 | 53.19 | 自然人股东 | 4 | 王狄 | 10.64 | 自然人股东 |
|
2011-08-19 |
实收资本(金) |
|
|
2011-08-19 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 孙可加 | 350 | 自然人股东 | 2 | 彭聪 | 300 | 自然人股东 | 3 | 王琦 | 233.3 | 自然人股东 | 4 | 谢丽霞 | 116.7 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 彭聪 | 533.3 | 自然人股东 | 2 | 孙可加 | 466.7 | 自然人股东 |
|
2011-07-20 |
经营范围 |
|
|
2010-11-24 |
企业类型 |
|
|
2010-08-04 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京景元泰富投资顾问有限公司 | 350 | 法人股东 | 2 | 江苏神州易桥财税软件有限公司 | 350 | 法人股东 | 3 | 彭聪 | 300 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 孙可加 | 350 | 自然人股东 | 2 | 彭聪 | 300 | 自然人股东 | 3 | 王琦 | 233.3 | 自然人股东 | 4 | 谢丽霞 | 116.7 | 自然人股东 |
|
2010-08-04 |
实收资本(金) |
|
|
2010-07-09 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京景元泰富投资顾问有限公司 | 350 | 法人股东 | 2 | 江苏神州易桥财税软件有限公司 | 350 | 法人股东 | 3 | 彭聪 | 300 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京景元泰富投资顾问有限公司 | 350 | 法人股东 | 2 | 江苏神州易桥财税软件有限公司 | 350 | 法人股东 | 3 | 彭聪 | 300 | 自然人股东 |
|
2010-07-09 |
住所 |
|
|
2010-04-21 |
经营范围 |
|
|
2010-04-21 |