变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 姓名:孟凡金,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:孟凡金,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孟凡金,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2020-08-28 |
经营范围变更 | 汽车销售、汽车配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务、家用电器销售;代办汽车贷款手续,代办机动车上牌手续,代办机动车过户手续,代办机动车年检手续(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车销售、汽车配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务、家用电器销售;代办汽车贷款手续,代办机动车上牌手续,代办机动车过户手续,代办机动车年检手续,酒类批发兼零售(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-12-13 |
章程备案 | 1 | 2 | 2019-12-13 |
企业类型变更 | 1130 | 1190 | 2019-10-18 |
董事备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:田海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:孟凡金,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, | 2019-10-18 |
法定代表人变更 | 田海 | 孟凡金 | 2019-10-18 |
章程备案 | 1 | 2019-10-18 | |
法定代表人变更 | 李磊 | 田海 | 2018-06-21 |
经理备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:田海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-06-21 |
监事备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:田海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-06-21 |
董事备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:田海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-06-21 |
经营范围变更 | 汽车销售、汽车配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务、家用电器销售。(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车销售、汽车配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务、家用电器销售;代办汽车贷款手续,代办机动车上牌手续,代办机动车过户手续,代办机动车年检手续(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-11-15 |
经理备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李殿强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-11-15 |
法定代表人变更 | 李殿强 | 李磊 | 2017-11-15 |
董事备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郎亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李殿强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-03-22 |
经理备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郎亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李殿强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-03-22 |
监事备案 | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郎亚坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:赵海红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王惠勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙静梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李殿强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-03-22 |
法定代表人变更 | 李殿强 | 郎亚坤 | 2015-04-03 |
董事备案 | 孙静梅,监事;王惠勇,董事长;王金凤,董事;赵海红,董事 | 郎亚坤,经理;孙静梅,监事;王惠勇,董事长;王金凤,董事;赵海红,董事 | 2015-04-03 |
经营范围变更 | 斯巴鲁品牌汽车和配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务。(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营) | 汽车销售、汽车配件销售及相关信息咨询服务,汽车装饰、小型汽车整车维修(一类),代理机动车辆保险业务;二手车交易、汽车租赁、汽车代驾服务、家用电器销售。(许可经营项目凭有效许可证或批准件经营) | 2014-10-22 |
更多>>视频联播