变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩超 | 齐海友 | 2021-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张晓朋(监事),刘德兵(经理),韩超(执行董事) | 张晓朋(监事),刘德兵(经理),齐海友(执行董事) | 2021-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张晓朋(监事),刘德兵(经理),罗峻予(执行董事) | 张晓朋(监事),刘德兵(经理),韩超(执行董事) | 2019-06-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗峻予 | 韩超 | 2019-06-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李佳喜 | 罗峻予 | 2017-12-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘德兵(经理);罗峻予(执行董事);张晓朋(监事) | 刘德兵(经理);罗峻予(执行董事);张晓朋(监事) | 2017-12-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:一汽佳宝、一汽佳星品牌汽车销售;机动车辆保险兼业代理(保险兼业代理业务许可证有效期至2014年12月26日);二类机动车维修(小型车辆维修)(道路运输经营许可证有效期至2015年1月9日)。一般经营项目:汽车零配件、汽车装具、二手车销售 | 汽车及配件销售;汽车装饰材料、二手汽车销售、二手车经纪。 | 2017-11-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李佳喜(执行董事);张晓朋(监事) | 刘德兵(经理);罗峻予(执行董事);张晓朋(监事) | 2017-11-30 |
更多>>视频联播