变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-06-20 |
法定代表人 |
|
|
2014-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王景明* | 董事长 | 2 | 张群 | 董事 | 3 | 杨民勤 | 董事 | 4 | 张力慧 | 董事 | 5 | 沈志刚 | 董事 | 6 | 王景明* | 总经理 | 7 | 李磊 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王景明 | 董事长 | 2 | 张力慧 | 董事 | 3 | 张群 | 董事 | 4 | 杨民勤 | 董事 | 5 | 沈志刚 | 董事 | 6 | 黎生伟* | 经理 | 7 | 李磊 | 监事 |
|
2014-01-16 |
经营范围 |
|
|
2013-02-21 |
实收资本(金) |
|
|
2011-04-12 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中铁华升房地产开发有限责任公司 | 3000 | 法人股东 | 2 | 中铁建工集团有限公司 | 2000 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中铁华升房地产开发有限责任公司 | 3000 | 法人股东 | 2 | 中铁建工集团有限公司 | 2000 | 法人股东 |
|
2011-04-12 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中铁华升房地产开发有限责任公司 | 5000 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京中铁华升房地产开发有限责任公司 | 3000 | 法人股东 | 2 | 中铁建工集团有限公司 | 2000 | 法人股东 |
|
2011-01-28 |
企业类型 |
|
|
2011-01-28 |