变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 周小辉;邵光兴;金鑫;符桃;孙彦雷 | 邵光兴;孙彦雷;陆羽;周小辉;符桃 | 2024-08-13 |
章程备案 | 无 | 2024-04-18章程备案 | 2024-04-23 |
法定代表人变更 | 周勇 | 于道远 | 2024-04-23 |
董事备案 | 杨雪茹;李峰立;李竣;夏武;周勤业;张晓旭;周勇 | 周勤业;李峰立;夏武;李竣;张晓旭;杨雪茹;于道远 | 2024-04-23 |
出资方式变更 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司货币13662.610000万人民币;商飞资本有限公司货币4927.500000万人民币;中航工业产融控股股份有限公司货币489665.670700万人民币;中航投资控股有限公司货币489591.009200万人民币; | 中航工业产融控股股份有限公司货币489665.670700万人民币;中航投资控股有限公司货币489591.009200万人民币;商飞资本有限公司货币4927.500000万人民币;中航西安飞机工业集团股份有限公司货币13662.610000万人民币; | 2024-03-18 |
投资人(股权)变更 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司;商飞资本有限公司;中航工业产融控股股份有限公司;中航投资控股有限公司; | 中航工业产融控股股份有限公司;中航投资控股有限公司;商飞资本有限公司;中航西安飞机工业集团股份有限公司; | 2024-03-18 |
章程修正案备案 | 无 | 2024-03-06章程修正案 | 2024-03-18 |
监事备案 | 邵光兴;符桃;王旺松;孙彦雷;金鑫 | 符桃;周小辉;金鑫;邵光兴;孙彦雷 | 2024-02-05 |
高级管理人员备案 | 周勇;null | 张晓旭null; | 2023-08-17 |
董事备案 | 蔡明生;邬亮;周勤业;李天舒;李竣;周勇;刘新锋 | 李峰立;李竣;杨雪茹;周勤业;夏武;张晓旭;周勇 | 2023-08-17 |
监事备案 | 陈中玮;王酩昊;王旺松;邵光兴;符桃 | 邵光兴;王旺松;符桃;金鑫;孙彦雷 | 2023-03-17 |
章程修正案备案 | 无 | 2023-01-13章程修正案 | 2023-01-13 |
名称变更 | 中航国际租赁有限公司 | 中航国际融资租赁有限公司 | 2023-01-13 |
投资人(股权)变更 | 中航资本控股股份有限公司;中航投资控股有限公司;西安飞机工业(集团)有限责任公司;商飞资本有限公司; | 商飞资本有限公司;中航投资控股有限公司;中航工业产融控股股份有限公司;西安飞机工业(集团)有限责任公司; | 2022-06-22 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-12-20章程修正案 | 2022-06-22 |
董事备案 | 赵祝平;周勤业;李天舒;邬亮;周勇;蔡明生;刘新锋 | 李天舒;蔡明生;邬亮;周勤业;李竣;刘新锋;周勇 | 2022-06-22 |
经理备案 | 赵祝平 | 周勇 | 2021-04-20 |
监事备案 | 符桃;邵光兴;苟晓锋;王旺松;蔡明生;陈中玮 | 符桃;陈中玮;邵光兴;王旺松;王酩昊 | 2021-04-20 |
董事备案 | 许春林;胡海;邬亮;李天舒;蔡明生;周勇;周勤业 | 周勇;周勤业;李天舒;邬亮;蔡明生;刘新锋;赵祝平 | 2020-10-30 |
监事备案 | 邵光兴;苟晓锋;关文;蔡明生;符桃;陈中玮 | 陈中玮;符桃;苟晓锋;邵光兴;蔡明生;王旺松 | 2020-10-30 |
更多>>视频联播