变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-07-04 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-05-17 | ||
章程备案 | 2019-05-17 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:何鹏; | 2018-08-15 | |
章程备案 | 2018-08-15 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:赵强;其他:张方;其他:邓啸;其他:赵朝雄;法定代表人:赵强;其他:聂琦; | 其他董事:张方;董事长:王永立;其他董事:邓啸;其他董事:李娟;其他董事:赵朝雄;法定代表人:王永立; | 2017-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:赵强;副董事长:张方;董事:邓啸;董事:聂琦;董事:赵朝雄; | 副董事长:张方;董事长:王永立;董事:邓啸;董事:李娟;董事:赵朝雄; | 2017-08-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:屈建东;其他董事:邓啸;其他董事:聂琦;其他董事:张方;总经理:邓啸;其他董事:赵朝雄;法定代表人:屈建东; | 法定代表人:赵强;其他董事:聂琦;董事长:赵强;总经理:邓啸;其他董事:赵朝雄;其他董事:邓啸;其他董事:张方; | 2016-11-03 |
其他事项备案 | 91440300618851114U | 2016-11-03 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:屈建东;董事:赵朝雄;总经理:邓啸;董事:邓啸;董事:聂琦;副董事长:张方; | 董事长:赵强;董事:聂琦;董事:邓啸;董事:赵朝雄;副董事长:张方;总经理:邓啸; | 2016-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:屈建东;董事:赵朝雄;董事:聂琦;副董事长:潘科;总经理:邓啸;董事:邓啸; | 副董事长:张方;董事长:屈建东;董事:邓啸;董事:聂琦;总经理:邓啸;董事:赵朝雄; | 2015-11-26 |
更多>>视频联播