变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 于溪 | 徐立 | 2022-10-28 |
负责人变更 | 余勇 | 于溪 | 2022-07-13 |
住所变更 | 江西省赣州市章贡区文明大道56号B栋盛昌苑二层写字楼 | 江西省赣州市章贡区章江路18号云星公园大观1#号楼第2层2-6#至2-7#、10#号楼2-11#至2-20# | 2022-01-18 |
负责人变更 | 廖肇翔 | 罗农 | 2020-09-17 |
负责人变更 | 宋绩 | 廖肇翔 | 2019-07-31 |
负责人变更 | 邱为忠 | 宋绩 | 2019-04-23 |
其他变更 | 注册号:360700120002583 | 91360700558470909Q | 2016-02-03 |
负责人变更 | 贾仲红 | 邱为忠 | 2016-02-03 |
经营范围变更 | 一般经营项目:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务(凭经营保险业务许可证经营); | 一般经营项目:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务(凭经营保险业务许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 2014-08-21 |
负责人变更 | 证件号码:******,姓名:姚剑波 | 证件号码:******,姓名:贾仲红 | 2014-08-21 |
更多>>视频联播