变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王昌林 | 陈雷 | 2021-01-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50122.800000 | 70171.861500 | 2019-12-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许尔波 | 王昌林 | 2017-02-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32760.000000 | 50122.800000 | 2016-12-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 26000.000000 | 32760.000000 | 2015-02-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 沭阳金源资产经营有限公司等23家法人发起人,孙玉洲.许尔波等1073位自然人发起人 | 沭阳金源资产经营有限公司等23家法人,孙玉洲.许尔波等1045位自然人 | 2015-02-15 |
更多>>视频联播