变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 陈纯玲 | 何颖 | 2020-06-05 |
董事备案 | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 陈纯玲(监事);林启文(执行董事兼经理); | 2018-08-20 |
经理备案 | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 陈纯玲(监事);林启文(执行董事兼经理); | 2018-08-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-20 |
法定代表人变更 | 翟添成 | 林启文 | 2018-08-20 |
监事备案 | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 陈纯玲(监事);林启文(执行董事兼经理); | 2018-08-20 |
组织机构备案 | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 陈纯玲(监事);林启文(执行董事兼经理); | 2018-08-20 |
董事备案 | 黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁绍棠,董事长兼经理,选举,是;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 翟添成,董事长兼经理,选举,是;黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 2017-12-18 |
董事备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁绍棠(董事长兼经理);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 2017-12-18 |
组织机构备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁绍棠(董事长兼经理);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 2017-12-18 |
法定代表人变更 | 梁绍棠 | 翟添成 | 2017-12-18 |
经理备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁绍棠(董事长兼经理);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 翟添成(董事长兼经理);黄贤兴(董事);李建宁(董事);梁志伟(董事);麦锦镖(监事);麦燕玉(董事); | 2017-12-18 |
组织机构备案 | 黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁绍棠,董事长兼经理,选举,是;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 翟添成,董事长兼经理,选举,是;黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 2017-12-18 |
经理备案 | 黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁绍棠,董事长兼经理,选举,是;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 翟添成,董事长兼经理,选举,;黄贤兴,董事,委派,;李建宁,董事,委派,;梁志伟,董事,委派,;麦锦镖,监事,委派,;麦燕玉,董事,委派,; | 2017-12-18 |
资金数额变更 | 3000.0000(单位:万元) | 500.0000(单位:万元) | 2016-08-31 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-08-31 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-01-14 |
具体经营项目申报 | 乐器批发;乐器零售;技术进出口;西乐器制造;中乐器制造;其他乐器及零件制造;货物进出口(专营专控商品除外); | 乐器批发;乐器零售;技术进出口;西乐器制造;中乐器制造;其他乐器及零件制造;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储); | 2015-01-14 |
更多>>视频联播