变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-20 | |
注册资本(金)变更 | 66803.0956万元(人民币) | 66654.9706万元(人民币) | 2021-08-20 |
董事备案 | 黄正聪,林斌,刘丹凤,童慧明,王洋,王毅然,尤天远,于伟,张启祥 | 王洋,王毅然,尤天远,于伟,黄正聪,林斌,刘恒,黄继武,杨铭 | 2021-03-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-03-24 | |
监事备案 | 陈江武,任锐,张丽香 | 任锐,林伟畴,张丽香 | 2021-03-24 |
注册资本(金)变更 | 65556.8599万元(人民币) | 66803.0956万元(人民币) | 2021-03-24 |
经理备案 | 刘丹凤 | 王洋 | 2020-07-14 |
注册资本(金)变更 | 65565.958万元(人民币) | 65556.8599万元(人民币) | 2020-07-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-07-14 | |
董事备案 | 黄正聪,尤天远,林斌,刘丹凤,孙永辉,童慧明,王毅然,于伟,张启祥 | 王毅然,尤天远,于伟,张启祥,黄正聪,林斌,刘丹凤,王洋,童慧明 | 2019-11-18 |
注册资本(金)变更 | 65584.534万元(人民币) | 65565.9580万元(人民币) | 2019-09-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-05 | |
法定代表人变更 | 周勇 | 王毅然 | 2019-05-06 |
注册资本(金)变更 | 65548.034万元(人民币) | 65584.534万元(人民币) | 2019-05-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-06 | |
监事备案 | 陈江武,李娜,任锐 | 张丽香,陈江武,任锐 | 2019-05-06 |
董事备案 | 黄正聪,林斌,孙永辉,童慧明,王毅然,尤天远,于伟,张启祥,周勇 | 黄正聪,林斌,刘丹凤,孙永辉,童慧明,王毅然,尤天远,于伟,张启祥 | 2019-05-06 |
监事备案 | 李娜,任锐,王飞 | 李娜,任锐,陈江武 | 2019-01-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-21 | |
注册资本(金)变更 | 65084.784(万元) | 65548.034(万元) | 2019-01-21 |
更多>>视频联播