变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 杨波,董事;鲁韶磊,董事长;谭升洪,董事;张明磊,董事兼总经理;梁红桃,监事;王华清,董事;庞海涛,副董事长;费立成,董事;刘文忠,董事;张宁,董事 | 杨波,董事;鲁韶磊,董事长;谭升洪,董事;张明磊,董事兼总经理;梁红桃,监事;费立成,董事;刘文忠,董事;张宁,董事;肖文艺,董事;王光全,董事 | 2020-10-23 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2019-07-24 | |
高级管理人员备案 | 高玉玲,董事;贾少谦,董事;鲁韶磊,董事长;梁红桃,监事;庞海涛,副董事长;谭升洪,董事;王光庆,董事;王华清,董事;张明磊,董事,总经理;徐湛,董事 | 费立成,董事;鲁韶磊,董事长;梁红桃,监事;庞海涛,副董事长;刘文忠,董事;谭升洪,董事;王华清,董事;杨波,董事;张明磊,董事,总经理;张宁,董事 | 2019-07-24 |
章程备案 | 章程 | 2018-07-13 | |
高级管理人员备案 | 高玉玲,董事;贾少谦,董事;鲁韶磊,董事;庞海涛,副董事长;王光庆,董事;王华清,董事;王士磊,董事长;夏峰,董事;徐湛,董事 | 高玉玲,董事;贾少谦,董事;梁红桃,监事;鲁韶磊,董事长;庞海涛,副董事长;谭升洪,董事;王光庆,董事;王华清,董事;徐湛,董事;张明磊,董事,总经理 | 2018-07-13 |
法定代表人变更 | 王士磊 | 鲁韶磊 | 2018-07-13 |
经营期限(营业期限)变更 | 2016-10-17 | 2041-10-17 | 2016-10-25 |
高级管理人员备案 | 贾少谦,董事;李军,董事;庞海涛,副董事长;舒鹏,董事;王光庆,董事;王华清,董事;王士磊,董事长;夏峰,董事;徐湛,董事 | 高玉玲,董事;贾少谦,董事;鲁韶磊,董事;庞海涛,副董事长;王光庆,董事;王华清,董事;王士磊,董事长;夏峰,董事;徐湛,董事 | 2016-10-25 |
法定代表人变更 | 任立人 | 王士磊 | 2014-09-05 |
高级管理人员备案 | 甘永和,董事;黄大文,副董事长;贾少谦,董事;李军,董事;任立人,董事长;舒鹏,董事;王华清,董事;夏峰,董事;徐湛,董事 | 贾少谦,董事;李军,董事;庞海涛,副董事长;舒鹏,董事;王光庆,董事;王华清,董事;王士磊,董事长;夏峰,董事;徐湛,董事 | 2014-09-05 |
更多>>视频联播