变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司;朱海成;余平(负责人) | 2018-05-15 | |
章程备案 | 清算组发生备案 | 2018-05-15 | |
监事备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-12-06 |
章程备案 | 2013-04-08 | 章程修正案 | 2015-01-23 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2015-01-23 | |
驻在地址变更 | 广州市越秀区东风东路846号3楼 | 广东省广州市萝岗区天丰路1号自编C栋C101至C107室 | 2014-11-11 |
股东备案 | 杜惠玲,监事;冯伯军,执行董事,经理 | 杜惠玲,监事;朱海成,执行董事,经理 | 2014-04-28 |
法定代表人变更 | 冯伯军 | 朱海成 | 2014-04-28 |
更多>>视频联播