变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市经济技术开发区天丰路1号办公区内C栋C501至519室、C506至514室(仅限办公用途) | 广州市黄埔区天丰路1号3栋501房(仅限办公) | 2020-08-28 |
监事备案 | 郭芳 | 雷淑丽 | 2020-08-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-28 | |
股东变更 | 广东天联集团有限公司; | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司; | 2018-04-13 |
组织机构备案 | 郭芳(监事);项明荣(董事长兼经理); | 郭芳(监事);项明荣(执行董事兼经理); | 2018-04-13 |
组织机构备案 | 郭芳,监事,任命,;项明荣,董事长兼经理,任命,是; | 郭芳,监事,任命,;项明荣,执行董事兼经理,任命,是; | 2018-04-13 |
组织机构备案 | 冯伯军,董事,任命,;雷淑丽,董事,任命,;刘均松,监事,任命,;项明荣,董事长兼经理,任命,是;张锦军,董事,任命,;朱海成,董事,任命,; | 郭芳,监事,任命,;项明荣,董事长兼经理,任命,是; | 2017-12-18 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-18 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-28 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-12-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-12-09 |
具体经营项目申报 | 电力工程勘察、设计、咨询;通信工程设计、咨询。(上述各项持资质证书经营)。* | 电力工程设计服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;送变电工程专业承包;防雷工程专业设计服务;通信工程设计服务;工程总承包服务;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程勘察设计;能源技术咨询服务; | 2014-12-09 |
更多>>视频联播