变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2020-09-21章程备案 | 2020-10-15 |
法定代表人变更 | 张杰 | 李川 | 2020-01-14 |
监事备案 | 李川 | 丁炜刚 | 2020-01-14 |
经营范围变更 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 保险经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-10-22 |
章程修正案备案 | 无 | 2019-09-25章程修正案 | 2019-10-22 |
住所变更 | 上海市黄浦区福州路89号四层(3楼)316、318、319室 | 上海市静安区恒丰路600号(1-5)幢601-28室 | 2019-10-22 |
法定代表人变更 | 秦怿 | 张杰 | 2019-01-11 |
监事备案 | 周秋红 | 李川 | 2019-01-11 |
章程修正案备案 | 2017-04-19章程备案 | 2017-12-12章程修正案 | 2018-01-03 |
联络员 | 赵欣 | 蒲晓丹 | 2017-04-20 |
住所变更 | 曲阳路553号128A室 | 上海市黄浦区福州路89号四层(3楼)316、318、319室 | 2017-04-20 |
章程修正案备案 | 无 | 2017-04-19章程修正案 | 2017-04-20 |
法定代表人变更 | 秦怿 | 秦怿 | 2015-07-24 |
董事备案 | 张斌;秦怿;王世璋 | 秦怿 | 2015-07-24 |
监事备案 | 朱茜;陆叶苹;黄晓凤 | 周秋红 | 2015-07-24 |
更多>>视频联播