变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 廖孝生,陈炜 | 袁万福,廖孝生 | 2021-12-02 |
经理备案 | 刘彦 | 钟世广 | 2020-03-17 |
董事备案 | 蒋振东,梁茹,刘彦,马传辉,余青松 | 蒋振东,梁茹,马传辉,余青松,刘彦 | 2020-03-17 |
法定代表人变更 | 刘彦 | 余青松 | 2020-03-17 |
董事备案 | 古苑钦,梁茹,刘彦,马传辉,余青松 | 蒋振东,梁茹,刘彦,马传辉,余青松 | 2019-12-17 |
监事备案 | 廖孝生,谭伟明 | 陈炜,廖孝生 | 2018-11-22 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-19 |
组织机构备案 | 古苑钦(监事);蒋振东(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);马传辉(董事);杨海洲(董事长);余青松(董事); | 古苑钦(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);刘彦(董事长兼经理);马传辉(董事);谭伟明(监事);余青松(董事); | 2017-12-25 |
经理备案 | 古苑钦(监事);蒋振东(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);马传辉(董事);杨海洲(董事长);余青松(董事); | 古苑钦(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);刘彦(董事长兼经理);马传辉(董事);谭伟明(监事);余青松(董事); | 2017-12-25 |
法定代表人变更 | 杨海洲 | 刘彦 | 2017-12-25 |
监事备案 | 古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,; | 古苑钦,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;刘彦,董事长兼经理,选举,是;马传辉,董事,选举,;谭伟明,监事,选举,;余青松,董事,选举,; | 2017-12-25 |
董事备案 | 古苑钦(监事);蒋振东(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);马传辉(董事);杨海洲(董事长);余青松(董事); | 陈红林(其他人员);古苑钦(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);刘彦(董事长兼经理);马传辉(董事);欧家栋(其他人员);谭伟明(监事);王永平(董事);文光俊(其他人员);文衍都(其他人员);余青松(董事);曾隆月(其他人员); | 2017-12-25 |
组织机构备案 | 古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,; | 古苑钦,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;刘彦,董事长兼经理,选举,是;马传辉,董事,选举,;谭伟明,监事,选举,;余青松,董事,选举,; | 2017-12-25 |
监事备案 | 古苑钦(监事);蒋振东(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);马传辉(董事);杨海洲(董事长);余青松(董事); | 古苑钦(董事);梁茹(董事);廖孝生(监事);刘彦(董事长兼经理);马传辉(董事);谭伟明(监事);余青松(董事); | 2017-12-25 |
经理备案 | 古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,; | 古苑钦,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;刘彦,董事长兼经理,选举,是;马传辉,董事,选举,;谭伟明,监事,选举,;余青松,董事,选举,; | 2017-12-25 |
董事备案 | 古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,; | 陈红林,其他人员,,;古苑钦,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;刘彦,董事长兼经理,选举,是;马传辉,董事,选举,;欧家栋,其他人员,,;谭伟明,监事,选举,;王永平,董事,选举,;文光俊,其他人员,,;文衍都,其他人员,,;余青松,董事,选举,;曾隆月,其他人员,,; | 2017-12-25 |
组织机构备案 | 陈华生,董事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;杨炜岚,监事,选举,; | 古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,; | 2017-04-18 |
董事备案 | 陈华生,董事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;杨炜岚,监事,选举,; | 陈红林,其他人员,,;古苑钦,监事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;欧家栋,其他人员,,;王永平,董事,选举,;文光俊,其他人员,,;文衍都,其他人员,,;杨海洲,董事长,选举,是;余青松,董事,选举,;曾隆月,其他人员,,; | 2017-04-18 |
具体经营项目申报 | 集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;通信设备零售;电子元器件零售;电子元器件批发;通讯终端设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子设备工程安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;通信设备零售;电子元器件零售;电子元器件批发;通讯终端设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子设备工程安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设备制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造; | 2016-12-12 |
组织机构备案 | 陈华生,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,委派,;林杭,监事,选举,;王永平,董事,选举,;文俊伟,董事,委派,;杨海洲,董事长,委派,是;杨炜岚,监事会主席,委派,; | 陈华生,董事,选举,;蒋振东,董事,选举,;梁茹,董事,选举,;廖孝生,监事,选举,;马传辉,董事,选举,;杨海洲,董事长,选举,是;杨炜岚,监事,选举,; | 2016-12-12 |
更多>>视频联播