变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:章培港;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:;电话:;住所:胜利路31号;产生方式:委派;任聘单位: | 1998-06-04 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 章培港 | 1998-06-03 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:章培港;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:;电话:;住所:胜利路31号;产生方式:委派;任聘单位: | 1995-11-21 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 负责人:王楚南 | 1995-11-20 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 章培港 | 1900-01-01 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:章培港;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:;电话:;住所:胜利路31号;产生方式:委派;任聘单位: | 1900-01-01 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 负责人:王楚南 | 1900-01-01 |
更多>>视频联播