变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2019-02-27 | 2020-04-20 | 2020-10-15 |
章程修正案 | 2020-10-15 | ||
章程备案 | 2017-08-18 | 2019-02-27 | 2019-07-22 |
2019-07-22 | |||
章程备案 | 2017-02-20 | 2017-08-18 | 2018-03-30 |
2018-03-30 | |||
章程备案 | 2015-01-30 | 2017-02-20 | 2017-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈泽;总经理:胡效雷;股东:广东省航运集团有限公司;股东:广州瑞明电力股份有限公司;股东:广东省财政厅招待所;股东:广东粤电发能投资有限公司;股东:佛山市佛航物流集团有限公司;股东:深圳市海隆实业有限公司;股东:肇庆市航运有限公司;股东:佛山市南海瀚和投资有限公司;股东:中山港航集团股份有限公司;股东:广东省公路管理局路桥中心;股东:东莞市公路管理局;股东:深圳市投资控股有限公司;股东:广东省粤电集团有限公司;股东:广东省电力开发有限公司; | 股东:;股东:;股东:;法定代表人:熊光辉;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:;总经理:熊光辉;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:;股东:; | 2017-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2017-05-19 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:胡效雷; | 总经理:熊光辉; | 2017-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:许冬青;监事:彭晓云;监事:朱曼娥;监事:郑恒哲;监事:王银燕;董事:许桃初;董事:张军;董事长:祝德俊;董事:陆结红;董事:戚俊杰;总经理:胡效雷;董事:许海音;董事:沈明德;董事:陈延直;监事:王文秀;董事:梁欣漾;监事:邓东伟;董事:黄烈彰; | 董事:梁欣漾;董事:许桃初;董事长:陈泽;监事:王银燕;董事:张军;总经理:胡效雷;监事:彭晓云;监事:郑恒哲;董事:黄烈彰;董事:熊光辉;监事:邓东伟;监事:朱曼娥;董事:陈延直;董事:许冬青;董事:陈劲松;监事:王文秀;董事:戚俊杰;董事:邓钧; | 2016-09-18 |
其他事项备案 | 工商联络员:王穗斌;法定代表人:李杰兴;监事:朱曼娥;其他董事:张军;其他董事:许冬青;总经理:胡效雷;董事长:祝德俊;其他董事:黄烈彰;其他董事:陆结红;其他董事:梁欣漾;监事:邓东伟;监事:郑恒哲;其他董事:陈延直;监事:王文秀;其他董事:沈明德;其他董事:戚俊杰;其他董事:许海音;其他董事:许桃初;监事:彭晓云;监事:王银燕; | 工商联络员:郑杰;法定代表人:陈泽;其他董事:熊光辉;监事:朱曼娥;其他董事:戚俊杰;监事:王文秀;总经理:胡效雷;监事:彭晓云;其他董事:邓钧;监事:郑恒哲;其他董事:黄烈彰;其他董事:陈劲松;其他董事:梁欣漾;监事:王银燕;其他董事:许桃初;其他董事:张军;董事长:陈泽;其他董事:许冬青;其他董事:陈延直;监事:邓东伟; | 2016-09-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:王穗斌;法定代表人:李杰兴;监事:朱曼娥;其他董事:张军;其他董事:许冬青;总经理:胡效雷;董事长:祝德俊;其他董事:黄烈彰;其他董事:陆结红;其他董事:梁欣漾;监事:邓东伟;监事:郑恒哲;其他董事:陈延直;监事:王文秀;其他董事:沈明德;其他董事:戚俊杰;其他董事:许海音;其他董事:许桃初;监事:彭晓云;监事:王银燕; | 工商联络员:郑杰;法定代表人:陈泽;其他董事:熊光辉;监事:朱曼娥;其他董事:戚俊杰;监事:王文秀;总经理:胡效雷;监事:彭晓云;其他董事:邓钧;监事:郑恒哲;其他董事:黄烈彰;其他董事:陈劲松;其他董事:梁欣漾;监事:王银燕;其他董事:许桃初;其他董事:张军;董事长:陈泽;其他董事:许冬青;其他董事:陈延直;监事:邓东伟; | 2016-09-18 |
其他事项备案 | 91440300192207435R | 2015-09-02 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:祝德俊; | 法定代表人:李杰兴; | 2015-09-02 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-05-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2015-05-13 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2015-04-01 | ||
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:许海音;监事:邓东伟;监事:王银燕;总经理:胡效雷;董事:戚俊杰;董事:梁欣漾;董事:许培锦;董事长:祝德俊;董事:程杰;监事:朱曼娥;监事:彭晓云;董事:许冬青;董事:许桃初;董事:胡效雷;监事:郑恒哲;监事:王文秀;董事:陆结红;董事:陈延直; | 董事:陈延直;董事:陆结红;董事:张军;董事长:祝德俊;监事:郑恒哲;董事:沈明德;董事:许冬青;董事:黄烈彰;董事:戚俊杰;监事:彭晓云;监事:朱曼娥;监事:王银燕;总经理:胡效雷;董事:许海音;监事:王文秀;董事:许桃初;董事:梁欣漾;监事:邓东伟; | 2014-07-02 |
更多>>视频联播