变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邱凯 | 王山 | 2023-06-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王宜 | 邱凯 | 2021-01-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴新宇 | 王宜 | 2017-10-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 徐州市泰山路文化市场4#-04 | 徐州市泰山路文化市场10#-10 | 2015-09-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟平 | 吴新宇 | 2014-03-13 |
更多>>视频联播