变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 制造、销售:船用齿轮箱及其配件、工程机械变速箱及其配件、农业机械及其配件、变矩器及其零配件、纺织机械及配件、汽车配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。 | 制造、销售:船用齿轮箱及其配件、工程机械变速箱及其配件、农业机械及其配件、环保机械及其配件、纺织机械及配件、汽车配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-10-10 |
多证合一备案 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | 2019-10-10 |
法定代表人变更 | 汤宏 | 杨水余 | 2017-10-16 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2017-10-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:季悦;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:张德军;证件号码:******************;职位:监事姓名:欧阳建国;证件号码:******************;职位:董事姓名:汤宏;证件号码:******************;职位:董事长 | 姓名:季悦;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:张德军;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨水余;证件号码:******************;职位:董事长姓名:欧阳建国;证件号码:******************;职位:董事 | 2017-10-16 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | 2017-10-16 | |
高级管理人员备案 | 姓名:冯光;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:季悦;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事兼总经理姓名:欧阳建国;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:张德军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 姓名:季悦;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事兼总经理姓名:欧阳建国;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:汤宏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:张德军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 2017-01-11 |
法定代表人变更 | 冯光 | 汤宏 | 2017-01-11 |
注册资本(金)变更 | *** | **** | 2016-03-03 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330621000072974组织机构代码证:717679022 | 统一社会信用代码:91330621717679022C | 2016-03-03 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司;出资额:***;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司;出资额:****;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 2016-03-03 |
住所变更 | 住所:绍兴县柯桥镇柯东高新技术园区;邮政编码:******;电话:***********;住所所在行政区划:柯桥街道 | 住所:绍兴市柯桥区镜水路****号;邮政编码:******;电话:***********;住所所在行政区划:柯桥街道 | 2015-04-30 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:制造、销售:船用齿轮箱及其配件、工程机械变速箱及其配件、变矩器及其零配件、纺织机械及配件、汽车配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。 | 一般经营项目:制造、销售:船用齿轮箱及其配件、工程机械变速箱及其配件、农业机械及其配件、变矩器及其零配件、纺织机械及配件、汽车配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。 | 2015-04-30 |
高级管理人员备案 | 冯光,张如春,季悦,张德军 | 冯光,欧阳建国,季悦,张德军 | 2014-12-30 |
更多>>视频联播