变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄汶(监事)、郑晓军(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、汪常青(董事)、徐真(董事)、张志高(监事)、汪小云(董事长) | 杨婷(监事)、郑晓军(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、汪常青(董事)、徐真(董事)、张志高(监事)、汪小云(董事长) | 2020-09-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄汶(监事)、郑晓军(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、荣茂华(董事长)、汪常青(董事)、徐真(董事)、张志高(监事) | 黄汶(监事)、郑晓军(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、汪常青(董事)、徐真(董事)、张志高(监事)、汪小云(董事长) | 2019-09-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 荣茂华 | 汪小云 | 2019-09-27 |
章程备案 | 2019-07-10 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄汶(监事)、王厚松(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、荣茂华(董事长)、汪常青(董事)、张向阳(董事) | 黄汶(监事)、郑晓军(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、邱文心(董事)、荣茂华(董事长)、汪常青(董事)、徐真(董事)、张志高(监事) | 2019-07-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄汶(监事),王厚松(监事),金俊武(董事),邓耀光(经理),刘继生(董事),邱文心(董事),詹泽高(监事),荣茂华(董事长),张向阳(监事),汪常青(董事) | 黄汶(监事),王厚松(监事),金俊武(董事),邓耀光(经理),邱文心(董事),荣茂华(董事长),汪常青(董事),张向阳(董事) | 2018-06-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城市基础信息管网的投资建设与维护;光纤驻地网的投资建设及维护;建筑工程施工;物业管理;通讯器材(不含无线电发射设备)、机械设备销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) | 城市基础信息管网的投资建设运营与维护;光纤驻地网的投资建设运营与维护;建设项目承包及项目管理;物业管理;通讯器材、机械设备销售;地下综合管廊规划、建设、运营及维护管理;与地下管廊相关的配套工程建设;管(隧)道工程的建设及项目代建;广告发布、代理;机电设备安装;安防设备安装。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2017-09-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄汶(监事)、张正发(董事)、王厚松(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、张灼(董事)、刘继生(董事)、邱文心(董事)、詹泽高(监事)、荣茂华(董事长) | 黄汶(监事)、王厚松(监事)、金俊武(董事)、邓耀光(经理)、刘继生(董事)、邱文心(董事)、詹泽高(监事)、荣茂华(董事长)、张向阳(监事)、汪常青(董事) | 2017-09-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邢耀霖(董事),李建国(董事),李艳兰(监事),邓耀光(经理),张灼(董事),刘继生(董事),邱文心(董事),詹泽高(监事),周锦华(监事),荣茂华(董事长) | 黄汶(监事),张正发(董事),王厚松(监事),金俊武(董事),邓耀光(经理),张灼(董事),刘继生(董事),邱文心(董事),詹泽高(监事),荣茂华(董事长) | 2017-03-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱时建 | 荣茂华 | 2016-08-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邢耀霖、李建国、李艳兰、邓耀光、朱时建、张灼、刘继生、邱文心、詹泽高、周锦华 | 邢耀霖、李建国、李艳兰、邓耀光、张灼、刘继生、邱文心、詹泽高、周锦华、荣茂华 | 2016-08-22 |
更多>>视频联播