变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李凯钢(监事)、张焱(监事)、朱宇霞(董事)、田宇兴(董事长)、余道敏(经理) | 李凯钢(监事)、朱宇霞(董事)、余道敏(董事长兼总经理)、唐家武(董事) | 2021-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中信科移动通信技术有限公司:100%; | 中信科移动通信技术股份有限公司:100%; | 2021-06-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田宇兴 | 余道敏 | 2021-06-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35100 | 60000.000000 | 2020-10-10 |
实收资本变更 | 35100 | 60000.000000 | 2020-10-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中信科移动通信技术有限公司:100%; | 中信科移动通信技术有限公司:100%; | 2020-10-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉虹信通信技术有限责任公司:100%; | 中信科移动通信技术有限公司:100%; | 2020-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董捷(监事)、张焱(监事)、朱宇霞(董事)、田宇兴(董事长)、余道敏(经理) | 李凯钢(监事)、张焱(监事)、朱宇霞(董事)、田宇兴(董事长)、余道敏(经理) | 2020-05-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 35100.000000 | 2017-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉虹信通信技术有限责任公司:100%; | 武汉虹信通信技术有限责任公司:100%; | 2017-12-28 |
实收资本变更 | 1000 | 35100.000000 | 2017-12-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼 | 武汉市江夏经济开发区藏龙岛谭湖二路1号 | 2016-10-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗昆初 | 田宇兴 | 2014-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张焱(董事);唐家武(监事);刘毅(监事);田宇兴(经理);罗昆初(董事长);余道敏(董事); | 董捷(监事);张炎(监事);朱宇霞(董事);田宇兴(董事长);余道敏(董事/经理); | 2014-12-23 |
更多>>视频联播