变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联系电话变更 | *********** | ****-******* | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事;姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶琦;证件号码:******************;职位:董事;姓名:平林婉;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张碧波;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事;姓名:潘力琪;证件号码:******************;职位:经理; | 姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事;姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶琦;证件号码:******************;职位:董事;姓名:平林婉;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事;姓名:沈科丞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:潘力琪;证件号码:******************;职位:经理; | 2021-08-31 |
法定代表人变更 | 张碧波 | 沈科丞 | 2021-08-31 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:余月红;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王旭东;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:王琼燕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王旭东;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-11-25 |
高级管理人员备案 | 姓名:任淑英;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事;姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张优幼;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张优幼;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事;姓名:程钰(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事;姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶琦;证件号码:******************;职位:董事;姓名:平林婉;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张碧波;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事;姓名:潘力琪;证件号码:******************;职位:经理; | 2020-11-25 |
法定代表人变更 | 张优幼 | 张碧波 | 2020-11-25 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:舟山市定海区畅道物流有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:舟山市畅道交通投资集团有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2019-03-01 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:舟山市定海区国有资产经营有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:舟山市定海区畅道物流有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2019-01-28 |
高级管理人员备案 | 姓名:任淑英;证件号码:******************;职位:董事姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事姓名:周鑫;证件号码:******************;职位:经理姓名:周鑫;证件号码:******************;职位:董事长姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事姓名:程钰(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:任淑英;证件号码:******************;职位:董事姓名:余月红(职工代表);证件号码:******************;职位:监事姓名:侯优波;证件号码:******************;职位:监事姓名:张优幼;证件号码:******************;职位:经理姓名:张优幼;证件号码:******************;职位:董事长姓名:张芳娜(职工代表);证件号码:******************;职位:董事姓名:程钰(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事 | 2017-11-28 |
法定代表人变更 | 周鑫 | 张优幼 | 2017-11-28 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2017-11-28 |
章程备案 | 增加党建内容 | 2017-10-31 | |
住所变更 | 住所:舟山市定海区小沙镇增辉社区竹峙山路**号;邮政编码:******;电话:*******;住所所在行政区划:小沙镇 | 住所:舟山市定海区小沙街道增辉社区竹峙山路**号;邮政编码:******;电话:***********;住所所在行政区划:小沙镇 | 2014-10-09 |
法定代表人变更 | 郑斌 | 周鑫 | 2014-10-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘惠珠;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:倪阳光;证件名称:;证件号码:***************;性别:男性;职务:董事姓名:潘海龙;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:夏元沪;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:宣宏伟;证件名称:;证件号码:***************;性别:男性;职务:董事姓名:郑斌;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:郑斌;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理 | 姓名:程钰(监事会主席);证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:侯优波;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:任淑英;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:余月红(职工代表);证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:张芳娜(职工代表);证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:周鑫;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:周鑫;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长 | 2014-10-09 |
更多>>视频联播