变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 伏宝香,卢子建,宁娜,张春波,石猛,苏碧茹,郑浩珊 | 毛国纯,卢子建,张春波,苏碧茹,郑浩珊,倪庆纯,林启宗 | 2022-01-19 |
工商登记联络员备案 | 李小燕 | 伍素怡 | 2021-10-29 |
董事备案 | 苏碧茹,张春波,郑浩珊,伏宝香,李光亮,宁娜,石猛 | 卢子建,伏宝香,宁娜,石猛,苏碧茹,张春波,郑浩珊 | 2020-10-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-28 | |
具体经营项目申报 | 化学药品制剂制造;中成药生产;药品零售;中成药、中药饮片批发;保健食品制造;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;快餐服务;药品研发;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务; | 生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);药品研发;场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;化学药品制剂制造;中成药生产;药品零售;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发;预包装食品零售;保健食品制造;散装食品批发;散装食品零售;快餐服务 | 2020-05-28 |
工商登记联络员备案 | 李小燕 | 2019-06-24 | |
董事备案 | 陈志钊,伏宝香,李光亮,宁娜,石猛,张春波,郑浩珊 | 张春波,郑浩珊,伏宝香,李光亮,宁娜,石猛,苏碧茹 | 2019-06-24 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-28 |
董事备案 | 程宁,董事,选举,;胡仲华,监事,委派,;李楚源,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;倪依东,董事,选举,;苏碧茹,董事,委派,;吴长海,董事,委派,;薛敏,监事,选举,;杨荣明,董事,委派,;张春波,董事长兼经理,选举,是; | 陈志钊,董事,选举,;程宁,董事,选举,;伏宝香,董事,选举,;胡仲华,监事,委派,;黄群芳,监事,选举,;黎燕芬,监事会主席,选举,;李楚源,董事,选举,;李光亮,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;李晶波,监事,选举,;倪依东,董事,选举,;宁娜,董事,选举,;石猛,董事,选举,;苏碧茹,董事,委派,;吴长海,董事,委派,;薛敏,监事,选举,;杨荣明,董事,委派,;张春波,董事长兼经理,选举,是;郑浩珊,董事,选举,; | 2017-11-20 |
组织机构备案 | 程宁(董事);胡仲华(监事);李楚源(董事);李晶波(监事);倪依东(董事);苏碧茹(董事);吴长海(董事);薛敏(监事);杨荣明(董事);张春波(董事长兼经理); | 陈志钊(董事);伏宝香(董事);黄群芳(监事);黎燕芬(监事会主席);李光亮(董事);李晶波(监事);宁娜(董事);石猛(董事);张春波(董事长兼经理);郑浩珊(董事); | 2017-11-20 |
监事备案 | 程宁,董事,选举,;胡仲华,监事,委派,;李楚源,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;倪依东,董事,选举,;苏碧茹,董事,委派,;吴长海,董事,委派,;薛敏,监事,选举,;杨荣明,董事,委派,;张春波,董事长兼经理,选举,是; | 陈志钊,董事,选举,;伏宝香,董事,选举,;黄群芳,监事,选举,;黎燕芬,监事会主席,选举,;李光亮,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;宁娜,董事,选举,;石猛,董事,选举,;张春波,董事长兼经理,选举,是;郑浩珊,董事,选举,; | 2017-11-20 |
董事备案 | 程宁(董事);胡仲华(监事);李楚源(董事);李晶波(监事);倪依东(董事);苏碧茹(董事);吴长海(董事);薛敏(监事);杨荣明(董事);张春波(董事长兼经理); | 陈志钊(董事);程宁(董事);伏宝香(董事);胡仲华(监事);黄群芳(监事);黎燕芬(监事会主席);李楚源(董事);李光亮(董事);李晶波(监事);李晶波(监事);倪依东(董事);宁娜(董事);石猛(董事);苏碧茹(董事);吴长海(董事);薛敏(监事);杨荣明(董事);张春波(董事长兼经理);郑浩珊(董事); | 2017-11-20 |
组织机构备案 | 程宁,董事,选举,;胡仲华,监事,委派,;李楚源,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;倪依东,董事,选举,;苏碧茹,董事,委派,;吴长海,董事,委派,;薛敏,监事,选举,;杨荣明,董事,委派,;张春波,董事长兼经理,选举,是; | 陈志钊,董事,选举,;伏宝香,董事,选举,;黄群芳,监事,选举,;黎燕芬,监事会主席,选举,;李光亮,董事,选举,;李晶波,监事,选举,;宁娜,董事,选举,;石猛,董事,选举,;张春波,董事长兼经理,选举,是;郑浩珊,董事,选举,; | 2017-11-20 |
监事备案 | 程宁(董事);胡仲华(监事);李楚源(董事);李晶波(监事);倪依东(董事);苏碧茹(董事);吴长海(董事);薛敏(监事);杨荣明(董事);张春波(董事长兼经理); | 陈志钊(董事);伏宝香(董事);黄群芳(监事);黎燕芬(监事会主席);李光亮(董事);李晶波(监事);宁娜(董事);石猛(董事);张春波(董事长兼经理);郑浩珊(董事); | 2017-11-20 |
具体经营项目申报 | 一般经营项目:药品研发;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;;许可经营项目:中成药生产;药品零售;化学药品制剂制造(仅限分支机构经营);中成药、中药饮片批发;保健食品制造;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售; | 药品研发;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;化学药品制剂制造;中成药生产;药品零售;中成药、中药饮片批发;保健食品制造;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;快餐服务; | 2016-09-26 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-09-26 |
住所(经营场所)变更 | 广州市萝岗区云埔一路32号 | 广州市黄埔区云埔一路32号 | 2016-09-26 |
地址变更申报 | 变更前 | 2016-09-26 | |
主营项目类别 | 西药批发 | 医药制造业 | 2016-09-26 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-10-13 |
更多>>视频联播