变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 李小晓 | 周逊姜 | 2021-02-25 |
工商登记联络员备案 | 刘国群 | 2021-02-25 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-02-25 | |
董事备案 | 李小晓 | 周逊姜 | 2021-02-25 |
法定代表人变更 | 李小晓 | 周逊姜 | 2021-02-25 |
董事备案 | 邓树鸿 | 李小晓 | 2020-11-12 |
法定代表人变更 | 邓树鸿 | 李小晓 | 2020-11-12 |
经理备案 | 邓树鸿 | 李小晓 | 2020-11-12 |
监事备案 | 刘建明 | 陈斯诺 | 2020-04-30 |
经理备案 | 黄永星 | 邓树鸿 | 2020-03-12 |
法定代表人变更 | 黄永星 | 邓树鸿 | 2020-03-12 |
董事备案 | 黄永星 | 邓树鸿 | 2020-03-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-27 |
法定代表人变更 | 李学军 | 黄永星 | 2015-12-09 |
经理备案 | 陈秀玲(董事);邓树鸿(董事);邓显才(监事);冯仲文(董事);李凯云(监事);李学军(董事长);梁秀冰(监事);朱丽娴(董事); | 黄永星(执行董事兼经理);刘建明(监事); | 2015-12-09 |
董事备案 | 陈秀玲(董事);邓树鸿(董事);邓显才(监事);冯仲文(董事);李凯云(监事);李学军(董事长);梁秀冰(监事);朱丽娴(董事); | 黄永星(执行董事兼经理);刘建明(监事); | 2015-12-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-12-09 |
监事备案 | 陈秀玲,董事,,;邓树鸿,董事,,;邓显才,监事,,;冯仲文,董事,,;李凯云,监事,,;李学军,董事长,委派,是;梁秀冰,监事,,;朱丽娴,董事,,; | 黄永星,执行董事兼经理,选举,是;刘建明,监事,选举,; | 2015-12-09 |
组织机构备案 | 陈秀玲,董事,,;邓树鸿,董事,,;邓显才,监事,,;冯仲文,董事,,;李凯云,监事,,;李学军,董事长,委派,是;梁秀冰,监事,,;朱丽娴,董事,,; | 黄永星,执行董事兼经理,选举,是;刘建明,监事,选举,; | 2015-12-09 |
监事备案 | 陈秀玲(董事);邓树鸿(董事);邓显才(监事);冯仲文(董事);李凯云(监事);李学军(董事长);梁秀冰(监事);朱丽娴(董事); | 黄永星(执行董事兼经理);刘建明(监事); | 2015-12-09 |
更多>>视频联播