变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 何志江,刘琮琪,孙宛青,李思聪,柴琰,苏君祥,许长法 | 刘琮琪,孙宛青,李思聪,柴琰,苏君祥,许长法,陈锡豪 | 2021-11-24 |
监事备案 | 黄桂芳,卢崇昌,周峰 | 黄桂芳,周峰,蔡镇辉 | 2020-01-17 |
董事备案 | 柴琰,何志江,李思聪,刘琮琪,苏君祥,孙宛青,王永智 | 柴琰,何志江,李思聪,刘琮琪,苏君祥,孙宛青,许长法 | 2019-03-26 |
监事备案 | 黄桂芳,李士杰,卢崇昌 | 周峰,黄桂芳,卢崇昌 | 2019-01-03 |
具体经营项目申报 | 担保服务(融资性担保除外);投资咨询服务;专业停车场服务(仅限分支机构经营); | 为中小企业提供信用担保;投资咨询服务;工程项目担保服务;企业自有资金投资;(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);融资性担保业务(具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准); | 2018-08-13 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 柴琰、黄桂芳、李昂、李士杰、李思聪、刘琮琪、卢崇昌、聂晶、苏君祥、孙宛青 | 柴琰、何志江、黄桂芳、李士杰、李思聪、刘琮琪、卢崇昌、苏君祥、孙宛青、王永智 | 2017-05-04 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 柴琰、李昂、李百建、李士杰、李思聪、刘琮琪、卢崇昌、聂晶、苏君祥、孙宛青 | 柴琰、黄桂芳、李昂、李士杰、李思聪、刘琮琪、卢崇昌、聂晶、苏君祥、孙宛青 | 2016-10-21 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 柴琰、李昂、李士杰、李思聪、刘晓波、刘琮琪、苏君祥、孙宛青、吴颖、阎焱 | 柴琰、李昂、李百建、李士杰、李思聪、刘琮琪、卢崇昌、聂晶、苏君祥、孙宛青 | 2015-02-06 |
更多>>视频联播