变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 方明,韩曙光,黄文波,王安东,周松 | 林庭芳,方明,韩曙光,黄文波,王安东 | 2020-08-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-18 | |
经理备案 | 周煜 | 王安东 | 2020-02-18 |
董事备案 | 陈曦,方明,徐珺,周松,周煜 | 王安东,黄文波,韩曙光,方明,周松 | 2020-02-18 |
法定代表人变更 | 周煜 | 王安东 | 2020-02-18 |
监事备案 | 林巧艳,林庭芳,赵燕 | 林巧艳,林庭芳,时萍 | 2020-01-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-11-14 | |
监事备案 | 林庭芳,杨潮波,赵燕 | 林庭芳,赵燕,林巧艳 | 2019-03-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-30 |
监事备案 | 陈曦(董事);方明(董事);符松(监事);林庭芳(监事会主席);徐珺(董事);赵燕(监事);周松(董事长);周煜(董事兼经理); | 陈曦(董事);方明(董事);林庭芳(监事会主席);徐珺(董事);杨潮波(监事);赵燕(监事);周松(董事长);周煜(董事兼经理); | 2018-04-16 |
监事备案 | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;符松,监事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;杨潮波,监事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 2018-04-16 |
组织机构备案 | 陈曦(董事);方明(董事);符松(监事);林庭芳(监事会主席);徐珺(董事);赵燕(监事);周松(董事长);周煜(董事兼经理); | 陈曦(董事);方明(董事);林庭芳(监事会主席);徐珺(董事);杨潮波(监事);赵燕(监事);周松(董事长);周煜(董事兼经理); | 2018-04-16 |
组织机构备案 | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;符松,监事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;杨潮波,监事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 2018-04-16 |
董事备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;符松,监事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 2017-12-20 |
组织机构备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;符松,监事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 2017-12-20 |
监事备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;符松,监事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,董事兼经理,聘用,是; | 2017-12-20 |
法定代表人变更 | 周松 | 周煜 | 2017-11-27 |
经理备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事长,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;欧阳小青,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;周松,董事兼经理,选举,是; | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 2017-11-27 |
监事备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事长,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;欧阳小青,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;周松,董事兼经理,选举,是; | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 2017-11-27 |
董事备案 | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事长,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;欧阳小青,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;周松,董事兼经理,选举,是; | 陈浩,董事,选举,;陈曦,董事,选举,;方明,董事,选举,;林庭芳,监事会主席,选举,;刘少英,监事,选举,;徐珺,董事,选举,;赵燕,监事,选举,;周松,董事长,选举,;周煜,经理,聘用,是; | 2017-11-27 |
更多>>视频联播