变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-01-04 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦20楼 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3408房 | 2022-01-04 |
董事备案 | 黄永生,黎慧,刘嘉铭,吴坚,席忠民,袁锋,眭立 | 陈建辉,黄永生,刘嘉铭,吴坚,席忠民,袁锋,眭立 | 2021-03-22 |
董事备案 | 黄坚,黄永生,黎慧,吴坚,席忠民,袁锋,眭立 | 刘嘉铭,黄永生,黎慧,吴坚,席忠民,袁锋,眭立 | 2020-12-18 |
工商登记联络员备案 | 陈伟斯 | 2020-12-18 | |
董事备案 | 黄坚,黄永生,黎慧,吴保军,吴坚,袁锋,眭立 | 席忠民,黄坚,黄永生,黎慧,吴坚,袁锋,眭立 | 2020-06-11 |
经理备案 | 刘祥能 | 袁锋 | 2019-12-13 |
董事备案 | 黄坚,黎慧,刘祥能,吴保军,吴坚,袁锋,眭立 | 黄坚,黎慧,吴保军,吴坚,袁锋,眭立,黄永生 | 2019-12-13 |
董事备案 | 胡苏,黎慧,刘祥能,吴保军,袁锋,眭立 | 黄坚,黎慧,刘祥能,吴保军,袁锋,眭立,吴坚 | 2018-11-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-23 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-15 | |
董事备案 | 胡苏,黎慧,刘祥能,吴保军,袁锋,眭立 | 黄坚,黎慧,刘祥能,吴保军,袁锋,眭立,吴坚 | 2018-11-15 |
董事备案 | 胡苏(董事);黄卓(监事);李灿辉(董事);刘祥能(董事兼经理);卢飒(董事长);吴保军(董事);袁锋(董事);眭立(董事); | 胡苏(董事);黄卓(监事);黎慧(董事);刘祥能(董事兼经理);吴保军(董事);袁锋(董事);眭立(董事长); | 2018-02-12 |
董事备案 | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;黎慧,董事,委派,;刘祥能,董事兼经理,任命,;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事长,任命,是; | 2018-02-12 |
组织机构备案 | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;黎慧,董事,委派,;刘祥能,董事兼经理,任命,;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事长,任命,是; | 2018-02-12 |
组织机构备案 | 胡苏(董事);黄卓(监事);李灿辉(董事);刘祥能(董事兼经理);卢飒(董事长);吴保军(董事);袁锋(董事);眭立(董事); | 胡苏(董事);黄卓(监事);黎慧(董事);刘祥能(董事兼经理);吴保军(董事);袁锋(董事);眭立(董事长); | 2018-02-12 |
法定代表人变更 | 卢飒 | 眭立 | 2018-02-11 |
监事备案 | 高符生,监事,委派,;胡苏,董事,任命,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 2017-04-18 |
组织机构备案 | 高符生,监事,委派,;胡苏,董事,任命,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 胡苏,董事,任命,;黄卓,监事,委派,;李灿辉,董事,任命,;刘祥能,董事兼经理,任命,;卢飒,董事长,任命,是;吴保军,董事,任命,;袁锋,董事,任命,;眭立,董事,任命,; | 2017-04-18 |
资金数额变更 | 100000.0000(单位:万元) | 150000.0000(单位:万元) | 2016-12-30 |
更多>>视频联播