变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王宏刚(执行董事兼总经理)、王宏江(监事) | 王宏江(监事)、王朝福(执行董事兼总经理) | 2021-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王宏刚 | 王朝福 | 2021-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王有松 | 王宏刚 | 2020-12-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王朝帮(监事)、王有松(执行董事兼总经理) | 王宏刚(执行董事兼总经理)、王宏江(监事) | 2020-12-14 |
章程备案 | 2020-12-14 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王有松:75%;王朝帮:25%; | 王有松:49.5%;王宏江:50.5%; | 2020-12-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷森林、王有松 | 王朝帮、王有松 | 2016-08-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王朝帮:25%;雷森林:25%;王有松:50%; | 王朝帮:25%;王有松:75%; | 2016-08-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 雷森林:40%;王朝帮:60%; | 王朝帮:25%;雷森林:25%;王有松:50%; | 2014-12-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 200.000000 | 2014-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷森林;王朝帮; | 雷森林;王有松; | 2014-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王朝帮 | 王有松 | 2014-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王朝帮 | 王朝帮 | 2014-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事,雷森林;首席代表,王朝帮; | 监事,雷森林;首席代表,王朝帮; | 2014-08-04 |
更多>>视频联播