变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
名称变更(字号名称、集团名称等) | 荆州市城发地产有限责任公司 | 荆州市城发鑫盛投资有限公司 | 2021-07-06 |
章程备案 | 2021-07-06 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 倪一帆(监事),刘璐(董事),周通(监事),严绍杰(董事),吴亚东(董事长),韦梦霞(董事),肖雅平(监事),刘秋玲(董事) | 倪一帆(监事),刘璐(董事),周通(监事),宋开元(董事),吴亚东(董事长),韦梦霞(董事),欧阳军(监事),刘秋玲(董事) | 2021-05-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 荆州市城市建设投资开发有限公司:100%; | 荆州市城市发展控股集团有限公司:100%; | 2021-03-08 |
章程备案 | 2021-03-08 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 荆州市红光路与江津路交汇处 | 沙市区北京西路440号 | 2019-10-14 |
章程备案 | 2019-10-14 | ||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 荆州市城投地产有限责任公司 | 荆州市城发地产有限责任公司 | 2019-10-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴亚东(董事长)、邓国琴(监事)、肖雅平(监事)、邵明(董事)、何德尧(董事)、童君(监事)、张电(董事)、刘秋玲(董事) | 倪一帆(监事)、刘璐(董事)、周通(监事)、严绍杰(董事)、吴亚东(董事长)、韦梦霞(董事)、肖雅平(监事)、刘秋玲(董事) | 2019-10-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 荆州市中心城区规划范围内的土地开发、整理,基础设施及公共设施建设,招商、投资、融资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)## | 荆州市中心城区规划范围内的土地开发、整理;基础设施及公共设施建设;房地产开发;招商、投资、融资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2019-10-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 荆州市城市建设投资开发有限公司:100%; | 荆州市城市建设投资开发有限公司:100%; | 2017-03-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈子祥、李兴平、肖雅平、邵明、何德尧、童君、张电、刘秋玲 | 肖雅平、邵明、何德尧、童君、张电、刘秋玲、邓国琴、吴亚东 | 2017-03-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 10000.000000 | 2017-03-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 荆州开发区综合服务区内的土地收购、储备、开发和经营;服务区内的基础设施建设开发、项目招商引资和融资。## | 荆州市中心城区规划范围内的土地开发、整理,基础设施及公共设施建设,招商、投资、融资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)## | 2017-03-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兴平 | 吴亚东 | 2017-03-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈远柏;杨吉忠;邓国琴;高于勤;向德文;徐晓砚;何于坤;朱洋海; | 刘秋玲;张电;童君;何德尧;邵明;肖雅平;李兴平;陈子祥; | 2015-07-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何于坤 | 李兴平 | 2015-07-02 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 荆州市豉湖路58号 | 荆州市红光路与江津路交汇处 | 2015-07-02 |
更多>>视频联播